AGUSTIN HURTADO ANTONIA
Informe ejecutivo de AGUSTIN HURTADO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AGUSTIN HURTADO ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2020 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 04/06/2020 |
VINCULACIONES DE AGUSTIN HURTADO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTIN HURTADO ANTONIA
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Campos Blanco Montserrat
- Capdevila Colomer Cristina
- Capellan Magdaleno Saul
- Carabal Reyes Aida
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Clares Borrego Francisco-javier
- Colom Jaime Nuria
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Cumbreras Manga Margarita
- Della Manzano Jose-maria
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Rodriguez Cristina
- Garcia Campos Jaime
- Gimenez Molina Maria De Los Desemparados
- Horcajo Gavira Natalia
- Lopez Conejero Maria Del Carmen
- Lopez Cuadra Rojas Natalio Hector
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Morandeira Guerrero Maria Carmen
- Morera Garnateo Purificacion
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Ramal Oliver Ivan
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Robles Casado Esther
- Sanz Gomez Oscar
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 8, S 8, H AL 44917, I/A 93 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-04
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chicharro Torres Rocio
- Chicharro Torres Rocio
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Curto Martin Manuel Santiago
- De Vivero Toledo Marta
- De Vivero Toledo Marta
- Jimeno Fuentes Raul
- Jimeno Fuentes Raul
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Reina Gonzalez Jesus Maria
- Risco Caballero Laura
- Risco Caballero Laura
- Romero De Lara Gonzalo
- Tranche Gonzalez Pedro
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Abad Vera Angel Luis
- Abad Vera Angel Luis
- Abasolo Laraudogoitia Borja
- Abasolo Laraudogoitia Borja
- Abasolo Laraudogoitia Borja
- Agustin Hurtado Antonia
- Agustin Hurtado Antonia
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Arandilla Fernandez Jorge
- Arandilla Fernandez Jorge
- Arandilla Fernandez Jorge
- Baruque Oldas Julio
- Baruque Oldas Julio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Benito Garcia Francisco Javier
- Benito Garcia Francisco Javier
- Berrocal Perez Eva Maria
- Berrocal Perez Eva Maria
- Bertomeu Tielker Alejandra
- Bohm Angela Christine
- Bohm Angela Christine
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Botella Bacete Ricardo
- Botella Bacete Ricardo
- Buitrago Fernandez Pablo
- Buitrago Fernandez Pablo
- Capdevila Colomer Cristina
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Tilde
- Carbonell Hernandez Tilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carrillo Garcia Vicente
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Cavero Fernandez Jesus
- Cavero Fernandez Jesus
- Centeno Cerrato Andres Santiago
- Centeno Cerrato Andres Santiago
- Centeno Cerrato Andres Santiago
- Centeno Cerrato Andres Santiago
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Colina Cabanilla Jenniffer Johanna
- Colina Cabanilla Jenniffer Johanna
- Colina Cabanilla Jenniffer Johanna
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Corrales Ortega Jorge
- Corrales Ortega Jorge
- Curto Martin Manuel Santiago
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Vega Junquera Cesar
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Esteban Rincon Miriam
- Esteban Rincon Miriam
- Esteva Minguell Claudi
- Esteve Martinez Lourdes
- Fernandez Diaz De Lope Diaz Alfonso
- Fernandez Fraile Oscar
- Frances Melian Maria-elena
- Frances Melian Maria-elena
- Fuente Rojo Lazaro
- Fuente Rojo Lazaro
- Gacimartin Velasco Maria Mercedes
- Gacimartin Velasco Maria Mercedes
- Garcia Martinez Yolanda
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Amparo
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Godoy Bretones Maria Del Carmen
- Gomez Aparicio Oscar
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gonzalez Coronel Jaime Rodrigo
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Javier
- Herreros Diaz Antonio
- Herreros Diaz Antonio
- Herreros Diaz Antonio
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ingles Madero Lorena
- Ingles Madero Lorena
- Ingles Madero Lorena
- Ingles Madero Lorena
- Ingles Madero Lorena
- Ingles Madero Lorena
- Jimeno Fuentes Raul
- Kitchin Fernandez Shaw Enrique
- Kitchin Fernandez Shaw Enrique
- Kitchin Fernandez Shaw Enrique
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Lopez Conejero Maria
- Lopez Conejero Maria
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lozano Juan Francisco Manuel
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Martin Maria Teresa
- Martin Martin Maria Teresa
- Martin Muñoz Esther
- Martin Muñoz Esther
- Martin Muñoz Esther
- Martin Muñoz Esther
- Martin Muñoz Esther
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Rios Juan-miguel
- Martinez Rios Juan-miguel
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Mateos Blanco Susana
- Mateos Blanco Susana
- Mateos Blanco Susana
- Mateos Blanco Susana
- Mateos Blanco Susana
- Matzkin Fortuny Ivan
- Mendez Castaño Andres
- Mendez Castaño Andres
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Montesdeoca Dominguez Laura
- Montesdeoca Dominguez Laura
- Montesdeoca Dominguez Laura
- Moreno Arias Fernando
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Ortega Pau
- Muñoz Sobrino Jose Luis
- Muñoz Sobrino Jose Luis
- Muñoz Sobrino Jose Luis
- Muñoz Sobrino Jose Luis
- Muñoz Sobrino Jose Luis
- Onega Perez Miguel
- Ontañon Nasarre Maria
- Ontañon Nasarre Maria
- Ontañon Nasarre Maria
- Palli Buscarons Jordi
- Palli Buscarons Jordi
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Plana Palet Gloria
- Plana Palet Gloria
- Prado Somalo Juan Carlos
- Prado Somalo Juan Carlos
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Queralt Lezcano Jose David
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Risco Caballero Laura
- Risco Caballero Laura
- Rivilla Molero Maria De Las Nieves
- Rivilla Molero Maria De Las Nieves
- Rivilla Molero Maria De Las Nieves
- Rivilla Molero Maria De Las Nieves
- Rivilla Molero Maria De Las Nieves
- Rodriguez Cuevas Marino
- Rodriguez Cuevas Marino
- Romero De Lara Gonzalo
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Sanchez Cerezo Lorena
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Roca Eva
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gregorio Enric
- Sanz Gregorio Enric
- Soler Aznar Nestor
- Soler Aznar Nestor
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Toledo Del Aguila Laura
- Toledo Del Aguila Laura
- Toledo Del Aguila Laura
- Toledo Del Aguila Laura
- Toledo Del Aguila Laura
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ugena Brotons Francisco Javier
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Diago Victoria
- Valero Diago Victoria
- Yuste Gomez Veronica
- Zancada Menendez Maria
- Zancada Menendez Maria
- Zancada Menendez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 161, S 8, H M 560663, I/A 344 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Agustin Hurtado Antonia
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Bohn Christine Angela
- Bohn Christine Angela
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Caudet Bolea Nuria
- Caudet Bolea Nuria
- Chicharro Torres Rocio
- Chicharro Torres Rocio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Conde Sanchez Carlos
- Conde Sanchez Carlos
- De La Vega Junquera Cesar
- De La Vega Junquera Cesar
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Garcia Arribas Almudena
- Garcia Arribas Almudena
- Garcia Martinez Yolanda
- Garcia Martinez Yolanda
- Garcia Ortega Cesar
- Garcia Ortega Cesar
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Llorca Peiro Laura
- Llorca Peiro Laura
- Lopez Cuadra Rojas Natalio Hector
- Lopez Cuadra Rojas Natalio Hector
- Maroto Turrillo Marta
- Maroto Turrillo Marta
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Onega Perez Miguel
- Onega Perez Miguel
- Onega Perez Miguel
- Perianes Jimenez David
- Perianes Jimenez David
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Plana Palet Gloria
- Plana Palet Gloria
- Plana Palet Gloria
- Plana Palet Gloria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Rivilla Molero Nieves
- Rivilla Molero Nieves
- Robles Casado Esther
- Robles Casado Esther
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Gomez Oscar
- Torres Sanchez Jose Alberto
- Torres Sanchez Jose Alberto
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
Apoderado
- Agustin Hurtado Antonia
- Agustin Hurtado Antonia
- Antequera Marcos Marta
- Antequera Marcos Marta
- Bohm Angela Christine
- Bohm Angela Christine
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Capdevila Colomer Cristina
- Capdevila Colomer Cristina
- Capdevila Colomer Cristina
- Capdevila Colomer Cristina
- Capdevila Colomer Cristina
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Caudet Bolea Nuria
- Caudet Bolea Nuria
- Chicharro Torres Rocio
- Chicharro Torres Rocio
- Chicharro Torres Rocio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Clares Borrego Francisco-javier
- Conde Sanchez Carlos
- Conde Sanchez Carlos
- Cumbreras Manga Margarita
- De La Vega Junquera Cesar
- De La Vega Junquera Cesar
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Della Manzano Jose-maria
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Garcia Arribas Almudena
- Garcia Arribas Almudena
- Garcia Martinez Yolanda
- Garcia Martinez Yolanda
- Garcia Moreno Jose
- Garcia Ortega Cesar
- Garcia Ortega Cesar
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Guarch Herrero Jose Maria
- Guarch Herrero Jose Maria
- Guarch Herrero Jose Maria
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Llorca Peiro Laura
- Llorca Peiro Laura
- Llorca Peiro Laura
- Lopez Cuadra Rojas Natalio Hector
- Lopez Cuadra Rojas Natalio Hector
- Maroto Turrillo Marta
- Maroto Turrillo Marta
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Alvarez Fernando
- Mayo Gonzalez Alberto
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Morera Garnateo Purificacion
- Onega Perez Miguel
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Peinado Castello Pablo
- Perianes Jimenez David
- Perianes Jimenez David
- Piedelobo Cozar Javier
- Piedelobo Cozar Javier
- Rivilla Molero Nieves
- Rivilla Molero Nieves
- Robles Casado Esther
- Robles Casado Esther
- Robles Casado Esther
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sanz Gomez Oscar
- Torres Sanchez Jose Alberto
- Torres Sanchez Jose Alberto
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Videgain Jimenez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 158, S 8, H M 560663, I/A 341 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcorta Diez Maria
- Arance Garcia Juana
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cumbreras Manga Margarita
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Fernandez Ortega Rocio
- Hernandez Cabrera Juan
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Martin Lopez Maria Cristina
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Munt Pros Josep
- Ocaña Ramiro Antonio Angel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 100, S 8, H AL 50984, I/A 25 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcalde Yuste Maria Isabel
- Alves Soriano Fernando
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Callejon Muñoz Juan Francisco
- Campos Blanco Montserrat
- Canovas Ruiz Rocio
- Capellan Magdaleno Saul
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carmona Moreno Antonio
- Casado Ortiz Antonio
- Cebrian Garcia Olga
- Cebrian Herreros Susana
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Chisvert Andreu Gema
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cobas Torres Juan Carlos
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Diez Martin Eduardo
- Ejeda Menendez David Isidoro
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Blanco Nuria
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortiz Ignacio
- Garcia Campos Jaime
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Mula Jose Miguel
- Garrido Niño Jorge-david
- Gimenez Molina Maria De Los Desemparados
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Miras Maria Eugenia
- Gutierrez Moreno Maria
- Isabel Tovar Rosario
- Lopez Conejero Maria Del Carmen
- Lopez Freire Andrea
- Martin Escriba Rosa Maria
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Ortiz Hernandez Daniel
- Palazon Garrido Jose Angel
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Peromingo Benito Aurora
- Povedano Paz Raquel
- Prada Gomez Isabel
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Ramos Montero Maria
- Rial Vazquez Maria
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Rubio Burgos Angel
- Sanchez Muñoz Irene
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Tomas Ana Vicente
- Tomas Pardo Juan Teofilo
- Torres Rodriguez Jose Jesus
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 201, S 8, H AL 41141, I/A 88 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcalde Yuste Maria Isabel
- Alves Soriano Fernando
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Callejon Muñoz Juan Francisco
- Campos Blanco Montserrat
- Canovas Ruiz Rocio
- Capellan Magdaleno Saul
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carmona Moreno Antonio
- Casado Ortiz Antonio
- Cebrian Garcia Olga
- Cebrian Herreros Susana
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Chisvert Andreu Gema
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cobas Torres Juan Carlos
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Diez Martin Eduardo
- Ejeda Menendez David Isidoro
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Blanco Nuria
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortiz Ignacio
- Garcia Campos Jaime
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Mula Jose Miguel
- Garrido Niño Jorge-david
- Gimenez Molina Maria De Los Desemparados
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Miras Maria Eugenia
- Gutierrez Moreno Maria
- Isabel Tovar Rosario
- Lopez Conejero Maria Del Carmen
- Lopez Freire Andrea
- Martin Escriba Rosa Maria
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Ortiz Hernandez Daniel
- Palazon Garrido Jose Angel
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Peromingo Benito Aurora
- Povedano Paz Raquel
- Prada Gomez Isabel
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Ramos Montero Maria
- Rial Vazquez Maria
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Rubio Burgos Angel
- Sanchez Muñoz Irene
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Tomas Ana Vicente
- Tomas Pardo Juan Teofilo
- Torres Rodriguez Jose Jesus
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 12, S 8, H AL 44917, I/A 60 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcalde Yuste Maria Isabel
- Alves Soriano Fernando
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Callejon Muñoz Juan Francisco
- Campos Blanco Montserrat
- Canovas Ruiz Rocio
- Capellan Magdaleno Saul
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carmona Moreno Antonio
- Casado Ortiz Antonio
- Cebrian Garcia Olga
- Cebrian Herreros Susana
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Chisvert Andreu Gema
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cobas Torres Juan Carlos
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Diez Martin Eduardo
- Ejeda Menendez David Isidoro
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Blanco Nuria
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortiz Ignacio
- Garcia Campos Jaime
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Mula Jose Miguel
- Garrido Niño Jorge-david
- Gimenez Molina Maria De Los Desemparados
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Miras Maria Eugenia
- Gutierrez Moreno Maria
- Isabel Tovar Rosario
- Lopez Conejero Maria Del Carmen
- Lopez Freire Andrea
- Martin Escriba Rosa Maria
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Ortiz Hernandez Daniel
- Palazon Garrido Jose Angel
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Peromingo Benito Aurora
- Povedano Paz Raquel
- Prada Gomez Isabel
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Ramos Montero Maria
- Rial Vazquez Maria
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Rubio Burgos Angel
- Sanchez Muñoz Irene
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Tomas Ana Vicente
- Tomas Pardo Juan Teofilo
- Torres Rodriguez Jose Jesus
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 38, S 8, H AL 40338, I/A 535 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-04
Empresa: ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abos Latorre Clara Maria
- Acevedo Alvaro Cintia
- Agustin Hurtado Antonia
- Alvarez De Toledo Larios Joaquin
- Antos Hernandez Ana-maria
- Arce Aliseda Juan Antonio
- Ariza Garcia Roberto
- Asins Pocovi Enrique
- Asins Pocovi Enrique
- Betancor Estupiñan Francisco-manuel
- Calatayud Del Valle Carlos
- Careta Cano Joan
- Cartelle Lopez Francisco Jose
- Castilla Bayod Lorenzo-jose
- Cervello Canovas Francisco
- Cortes Gutierrez Fernando
- Diaz Lozano Pablo
- Diaz Santos Irene
- Diez Fernandez Maria Dolores
- Donaire Ainaga Florentina
- España Tellez Ricardo
- Esteban Calonje Cristina
- Farran Jove Robert
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Antuña Lucia
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Garcia Cipriano Jose
- Fernandez Garcia Cipriano Jose
- Gandoy Rio Gezabel
- Garcia Lara Anabel
- Garcia Restrebada Alberto
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garrido Niño Jorge-david
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Gonzalez Begue Luis
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Pestaña Ana
- Guillen Martinez Silvia
- Gutierrez Muriana Montserrat
- Gutierrez Paz Jose Ramon
- Hernandez Blazquez Sonsoles
- Lafarga Ibañez Pablo
- Lafuente Garcia Oscar
- Liñares Blanco Jose
- Lloret Quirante Francisco Jose
- Lopez Acosta Julio Alexis
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Silva Borja
- Lucas Tormos Nestor
- Luna Alloza Maria Luis
- Maldonado Merino Tamara
- Malgosa Montserrat Marc
- Manceras Sanjuan Lourdes
- Marcial Ortiz Policarpo
- Maroto Turrillo Marta
- Martin Peñato Echevarria Maria Teresa
- Martinez Aguado Jose Maria
- Martinez Aguado Jose Maria
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Medina Perez Mario
- Medina Perez Mario
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Mora Ferrer Rosa Maria
- Morales Vega Jose Rafael
- Moron Luque Maria Jesus
- Navalon De La Lama Francisco
- Nieto Lopez Antonio
- Nuñez Calderon Eloy
- Ordoñez Hernandez Josep Manel
- Ortega Sebal David
- Ortiz Caviedes Gonzalo
- Palau Continente Santiago
- Palau Orta Carles
- Pascual Lopez Maria
- Pascual Lopez Maria
- Pelegay Andres Marcos
- Perello Gomar Borja
- Perez Cañon Cesar Manuel
- Piñeiro Valls Francisco-jose
- Ramos Diaz Angel
- Ramos Diaz Angel
- Roca Pallares Joaquim
- Rodriguez Lopez Antonio
- Rojas Lain Ruben
- Rojas Lain Ruben
- Romero Cajigal Maria Pilar
- Safont Marco Vicente Jose
- Sala Arumi Jordi
- Sanchez Beato Diaz Marta Maria Del Carmen
- Sanchez Navarro Juan
- Sanchez Pernia Ana
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Sanz Maroto Paul
- Silvestre Perez Pablo
- Simon Bitue Jordina
- Valverde Arrebola Isabel
- Vazquez Carro Jose Maria
- Vilar Lombardero Jaime
- Yebenes Zafra Carlos
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcacer Fabra David
- Alonso Arteaga Mariana
- Alonzo Monreal Mariano
- Andres Gonzalez Salvador
- Ayuso Leno Daniel
- Baldo Couto Pedro Costa
- Berceruelo Rodriguez Ruth
- Blasco Blanco Javier
- Borrego Fernandez Laura
- Bueno Lorenzo Sergio
- Caminero Garcia Daniel
- Canelles Arque Josefa Pilar
- Carrillo Gil Jaime
- Castro Menan Elena
- Castro Menan Elena
- Cervello Canovas Francisco De Asis
- Cobas Torres Juan Carlos
- Cons Gonzalez Felipe
- Cristobal Morgado Milagros
- Cruz Hernandez Francisco
- Cuellar Cuellar Jose Manuel
- Cuevas Rodriguez Jesus Angel
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- De Esteban Niubo Loreto
- Del Cid Reino Carlos
- Delgado Aboza Juan
- Diaz Braun Aparicio Mara Transito
- Diaz Jarillo Barbara
- Diaz Velez Francisco Javier
- Donaire Ainaga Florentina
- Duque Ruiz Javier
- Espallardo Ortiz Jose Carlos
- Esperanza Garcia Azucena
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Antuña Lucia
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Gil Goñi Ana Mercedes
- Ferrando Perez Luis
- Fidalgo Iglesias Jose Luis
- Galvez Torres Alvaro
- Garcia-almonacid Gutierrez Pablo
- Garcia Arias Faustino
- Garcia Fernandez Gonzalo Luis
- Garcia Morillo Luis De Gonzaga
- Garrido Fraile Jesus
- Garrido Niño Jorge-david
- Garuz Gesto Jose Antonio
- Gil Jimenez Manuel Tomas
- Gil Lopez Carlos
- Gillamon Rojo Cristian
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gomez Baeza Carlos Daniel
- Gonzalez Garcia Federico Antonio
- Gonzalez Lopez Isabel
- Gonzalez Urdiales Juan Raul
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Granda Mora Daniel
- Guillot Esteller Jose Maria
- Herrera Azorin Dulce Maria
- Jardiel Asensio Laura
- Jimenez Crespo Maximo
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Llado Iglesias Miguel
- Lopez Acosta Julio Alexis
- Lopez Barroso Angel Alfonso
- Lopez Carmona Noelia
- Lopez Perez Olga Carmen
- Lorenzo Hernandez Jose Luis
- Madan Rodriguez Enrique Jose
- Manjon Floriano Pablo
- Maroto Turrillo Marta
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Montalvillo Juan Pablo
- Martinez De Luco Maria Alejandra
- Martinez Olmo Francisco Javier
- Marzo Fernandez Luis Andres
- Mayo Gonzalez Alberto
- Mena Risco Francisco Javier
- Morales Arquero Juan Ignacio
- Morales Parejo Andres
- Moreno Montoya Joel
- Moreno Ortega Pau
- Moreno Villarubia Laura
- Moreno Yague Juan Manuel
- Morgado Garrido Alfonso
- Munt Pros Josep
- Nebot Pich Gerard
- Nuñez Calvo Raul
- Ojeda Izquierdo Emilio
- Ortiz Caviedes Gonzalo
- Ortueta Monfort Juan Maximiliano
- Parra Rodriguez Juan Jose
- Pastor Santiago Francisco Javier
- Peinado Castello Pablo
- Pelegay Andres Marcos
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Pereto Carmona Daniel
- Pereto Carmona Daniel
- Perez Navarro Sonia
- Perianes Jimenez David
- Pinedo Saiz Jose Alejandro
- Puerto Asensio Oscar
- Rajadell Carreras Juan
- Ramon Rostoll Jose
- Relaño Mosquera Marcos
- Rico Martinez Pablo
- Rincon Garcia Jesus
- Rincon Isla Juan Carlos
- Rodriguez Perez Fernando
- Rodriguez Sanchez Aurelio
- Rojas Lain Ruben
- Roman Asensio Enrique
- Saenz Jordan Sergio
- Salvador Torras Didac
- Sanchez Alonso Irene
- Sanchez Martinez Guillermo
- Santos Hernandez Ana Maria
- Segarra Verdu Antonio Maria
- Sierra Lluch Maria Del Carmen
- Silguero Hernandez Juan Manuel
- Silvestre Perez Pablo
- Vicente De Aviles Sergio
- Vilar Lombardero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36223 , F 106, S 8, H M 31339, I/A 781 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Empresa: DIVARIAN PROPIEDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Fernandez Jose Miguel
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcacer Fabra David
- Alonso Arteaga Mariana
- Alonso Arteaga Mariana
- Alonso Montreal Mariano
- Alonso Paniagua Isaac
- Altarriba Iglesias Aida
- Alvarez De Toledo Larios Joaquin
- Alvarez Gonzalez Marta
- Alvaro Olivan Maria Teresa
- Archilla Del Pozo Sergio
- Ariza Garcia Roberto
- Asins Pocovi Enrique
- Ayerbe Gonel Luis
- Barquero Aranda Ruben Antonio
- Belendez Gonzalez Heliodoro Santiago
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Betancor Estupiñan Francisco-manuel
- Bohm Angela Christine
- Burgueño Lopez Jose Maria
- Calatayud Del Valle Carlos
- Camaño Garcia Maria Dolores
- Caminero Garcia Daniel
- Cañelles Arque Josefa
- Carrillo Gil Jaime
- Cartelle Lopez Francisco Jose
- Castañeda Diaz Manuel Jose
- Castro Menan Elena
- Cervello Canovas Francisco De Asis
- Chaves Mariñas Maria Emilia
- Cobas Torres Juan Carlos
- Cobos Martinez Maria Jesus
- Correderas Clavellina Pedro
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cristobal Morgado Milagros
- Cruz Hernandez Francisco
- Cuellar Cuellar Jose Manuel
- Cuevas Rodriguez Jesus Angel
- Cumella Koester Daniel Alejandro
- De Esteban Calonge Cristina
- De Esteban Nuibo Loreto
- Del Cid Reino Carlos Antonio
- Diaz Braun Aparicio Mara Transito
- Diaz Diaz Jessica
- Diaz Fernandez Maria Dolores
- Diaz Lozano Pablo
- Diaz Miguel Daniel
- Diaz Velez Francisco Javier
- Diez Fernandez Maria Dolores
- Diez Menguez Ignacio
- Donaire Ainaga Florentina
- Duque Ruiz Javier
- Espallardo Ortiz Jose Carlos
- España Tellez Ricardo
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Farran Jove Robert
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Antuña Lucia
- Fernandez Antuña Lucia
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Garcia Cipriano Jose
- Fidalgo Iglesias Jose Luis
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Gallardo Plaza Jose Francisco
- Galvez Torres Alvaro
- Gandoy Rio Gezabel
- Garcia-almonacid Gutierrez Pablo
- Garcia Arias Faustino
- Garcia Fernandez Gonzalo Luis
- Garcia Morillo Luis De Gonzaga
- Garcia Restrebada Alberto
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garrido Niño Jorge-david
- Garuz Gesto Jose Antonio
- Gasa Llau Carmen
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gomez Baeza Carlos Daniel
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Gomez De La Torre Victor
- Gonzalez Lopez Isabel
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Pestaña Ana
- Gonzalez Urdiales Juan Raul
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Granda Mora Daniel
- Guillen Martinez Silvia
- Guillot Esteller Jose Maria
- Gutierrez Muriana Montserrat
- Gutierrez Paz Jose Ramon
- Hernandez Blazquez Sonsoles
- Herrera Azorin Dulce Maria
- Jimenez Crespo Maximo
- Lafuente Garcia Oscar
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Liñares Blanco Jose
- Llado Iglesias Miguel
- Lloret Quirante Francisco Jose
- Lopez Acosta Julio Alexis
- Lopez Barroso Angel Alfonso
- Lopez Carmnosa Noelia Antonio
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Perez Olga Carmen
- Lucas Tormos Nestor
- Luna Alloza Maria Luisa
- Luque Gabaldon Pedro Javier
- Madan Rodriguez Enrique Jose
- Maldonado Merino Tamara
- Malgosa Montserrat Marc
- Manjon Floriano Pablo
- Manzanos Casellas Nuria
- Marcial Ortiz Policarpo
- Maroto Turrillo Marta
- Martin Montalvillo Pablo
- Martinez Aguado Jose Maria
- Martinez Olmo Francisco Javier
- Martinez Rodriguez Cristina
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Marzo Fernandez Luis Andres
- Masero Rodriguez Meritxell
- Medina Perez Mario
- Mena Risco Francisco Javier
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Mingo Sanchez Blanca
- Molto Molina Rut
- Mora Ferrer Rosa Maria
- Morales Arquero Juan Ignacio
- Morales Parejo Andres
- Morales Vega Jose Rafael
- Moreno Ortega Pau
- Moron Luque Maria Jesus
- Navalon De La Lama Francisco
- Nieto Lopez Antonio
- Nuñez Botello Dan
- Nuñez Calderon Eloy
- Ojeda Izquierdo Emilio
- Ordoñez Hernandez Jose Manuel
- Ortega Sebal David
- Ortiz Carrance Juan Carlos
- Ortiz Caviedes Gonzalo
- Ortueta Monfort Juan Maximiliano
- Palau Orta Carles
- Parra Rodriguez Juan Jose
- Pascual Lopez Maria
- Peinado Castello Pablo
- Pelegay Andres Marcos
- Peregrina Garcia Olga
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Perez Camacho Carmen Laura
- Perianes Jimenez David
- Pinedo Saiz Jose Alejandro
- Piñeiro Valls Francisco-jose
- Plaza Garcia Ana Isabel
- Ramos Diaz Angel
- Ribera Colom Rosa Maria
- Rico Martinez Pablo
- Rincon Garcia Jesus
- Rincon Isla Juan Carlos
- Roca Pallares Joaquin
- Roman Asensio Enrique Jose
- Romero Cagigal Maria Pilar
- Saenz Jordan Sergio
- Safont Marco Vicente Jose
- Sala Arumi Jordi
- Salvador Torras Didac
- Sanchez Alonso Irene
- Sanchez Beato Diaz Marta Maria Del Carmen
- Sanchez Navarro Juan Jose
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Santos Hernandez Ana Maria
- Santos Vega Sergio
- Sanz Maroto Paul
- Segarra Verdu Antonio Maria
- Serrano Contonente Yolanda
- Sevilla Garcia Juan-jose
- Sierra Lluch Maria Del Carmen
- Silguero Hernandez Juan Manuel
- Simon Bistue Jordina
- Solanas Marcellan Maria Sofia
- Valverde Arrebola Isabel
- Vazquez Carro Jose Maria
- Vicente De Aviles Sergio
- Vilar Lombardero Jaime
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
- Villar Garcia Monica
- Yebenes Zafra Carlos
- Ynzenga Olivares Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38743 , F 207, S 8, H M 140843, I/A 285 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcacer Fabra David
- Alonso Arteaga Mariana
- Alonso Montreal Mariano
- Alonso Paniagua Isaac
- Altarriba Iglesias Aida
- Alvarez De Toledo Larios Joaquin
- Alvarez Gonzalez Marta
- Alvaro Olivan Maria Teresa
- Ariza Garcia Roberto
- Asins Pocovi Enrique
- Barquero Aranda Ruben Antonio
- Bernal Chicon Leandro-jose
- Betancor Estupiñan Francisco-manuel
- Bohm Angela Christine
- Calatayud Del Valle Carlos
- Camaño Garcia Maria Dolores
- Caminero Garcia Daniel
- Cañelles Arque Josefa
- Careta Cano Joan
- Carrillo Gil Jaime
- Cartelle Lopez Francisco Jose
- Castañeda Diaz Manuel Jose
- Castro Menan Elena
- Cervello Canovas Francisco De Asis
- Cobas Torres Juan Carlos
- Correderas Clavellina Pedro
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cruz Hernandez Francisco
- Cuellar Cuellar Jose Manuel
- Cuevas Rodriguez Jesus Angel
- Cumella Koester Daniel Alejandro
- Dancausa Treviño Enrique
- De Esteban Calonge Cristina
- De Esteban Nuibo Loreto
- Del Cid Reino Carlos Antonio
- Diaz Lozano Pablo
- Diaz Velez Francisco Javier
- Diez Fernandez Maria Dolores
- Duque Ruiz Javier
- España Tellez Ricardo
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Farran Jove Robert
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Garcia Cipriano Jose
- Ferrando Perez Luis
- Fidalgo Iglesias Jose Luis
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Galvez Torres Alvaro
- Gandoy Rio Gezabel
- Garcia-almonacid Gutierrez Pablo
- Garcia Arias Faustino
- Garcia Morillo Luis De Gonzaga
- Garcia Restrebada Alberto
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garrido Niño Jorge-david
- Garuz Gesto Jose Antonio
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gomez Baeza Carlos Daniel
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Gonzalez Lopez Isabel
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Pestaña Ana
- Gonzalez Urdiales Juan Raul
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Guillen Martinez Silvia
- Guillot Esteller Jose Maria
- Gutierrez Muriana Montserrat
- Gutierrez Paz Jose Ramon
- Hernandez Blazquez Sonsoles
- Herrera Azorin Dulce Maria
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Liñares Blanco Jose
- Llado Iglesias Miguel
- Lloret Quirante Francisco Jose
- Lopez Acosta Julio Alexis
- Lopez Barroso Angel Alfonso
- Lopez Carmnosa Noelia Antonio
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Perez Olga Carmen
- Lucas Tormos Nestor
- Luna Alloza Maria Luisa
- Luque Gabaldon Pedro Javier
- Madan Rodriguez Enrique Jose
- Maldonado Merino Tamara
- Malgosa Montserrat Marc
- Marcial Ortiz Policarpo
- Maroto Turrillo Marta
- Martin Montalvillo Pablo
- Martinez Aguado Jose Maria
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Medina Perez Mario
- Mena Risco Francisco Javier
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Molto Molina Rut
- Mora Ferrer Rosa Maria
- Morales Parejo Andres
- Morales Vega Jose Rafael
- Morgado Garrido Alfonso
- Moron Luque Maria Jesus
- Navalon De La Lama Francisco
- Nieto Lopez Antonio
- Nuñez Calderon Eloy
- Ordoñez Hernandez Josep Manel
- Ortega Sebal David
- Ortiz Caviedes Gonzalo
- Ortueta Monfort Juan Maximiliano
- Palau Orta Carles
- Parra Rodriguez Juan Jose
- Pascual Lopez Maria
- Pastor Santiago Francisco Javier
- Pelegay Andres Marcos
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Pereto Carmona Daniel
- Perez Cañon Cesar Manuel
- Perianes Jimenez David
- Piedelobo Cozar Javier
- Piñeiro Valls Francisco-jose
- Ramos Diaz Angel
- Ribera Colom Rosa Maria
- Rico Martinez Pablo
- Rincon Garcia Jesus
- Rincon Isla Juan Carlos
- Roca Pallares Joaquin
- Roman Asensio Enrique
- Romero Cagigal Maria Pilar
- Saenz Jordan Sergio
- Safont Marco Vicente Jose
- Sala Arumi Jordi
- Salvador Torras Didac
- Sancha Bermejo Francisco Juan
- Sanchez Alonso Irene
- Sanchez Beato Diaz Marta Maria Del Carmen
- Sanchez Navarro Juan Jose
- Sancho Esteban Miguel Angel
- Santos Hernandez Ana Maria
- Santos Vega Sergio
- Segarra Verdu Antonio Maria
- Sevilla Garcia Juan-jose
- Sierra Lluch Maria Del Carmen
- Simon Bistue Jordina
- Vazquez Carro Jose Maria
- Vicente De Aviles Sergio
- Vilar Lombardero Jaime
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 77, S 8, H M 560663, I/A 190 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUSTIN HURTADO ANTONIA
Mostramos los datos de AGUSTIN HURTADO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTIN HURTADO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos