ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
Informe ejecutivo de ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMERICAN TOWER ESPAÑA SL | Consejero | 24/05/2024 |
VINCULACIONES DE ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
Empresa: AMERICAN TOWER ESPAÑA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 617966, I/A 38 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: ATC SCALA SPAIN HOLDING SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 101, S 8, H M 737704, I/A 21 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: ATC SCALA SPAIN HOLDING SL
Consejero
- Alfrink Jakobus Maarten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42361 , F 98, S 8, H M 737704, I/A 14 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: INTEROUTE IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alfrink Jakobus Maarten
- Bonannini Simone
- Boshoff Jaco
- Katechia Ajay
- Savage Rachel Diana
- Shah Darshi- Arun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36484 , F 42, S 8, H M 243421, I/A 39 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: EASYNET ESPAÑA SA
Apoderado
- Alfrink Jakobus Maarten
- Bonannini Simone
- Carr Suzanne Jessica
- Garcia Reus David
- Hofland Stefan Christian
- Savage Rachel Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 122, S 8, H M 241215, I/A 42 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Empresa: INTEROUTE IBERIA SA
Apoderado
- Alfrink Jakobus Maarten
- Bonannini Simone
- Carr Suzanne Jessica
- Garcia Reus David
- Hofland Stefan Christian
- Savage Rachel Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 124, S 8, H M 243421, I/A 32 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Información de ALFRINK JAKOBUS MAARTEN
Mostramos los datos de ALFRINK JAKOBUS MAARTEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFRINK JAKOBUS MAARTEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos