ARQUED ALSINA LUIS
Informe ejecutivo de ARQUED ALSINA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE ARQUED ALSINA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLES INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS SL | REP.ADM.CONC | 04/02/2020 | |
BLUEGREEN VILLAGE SL | REP.ADM.CONC | 09/04/2018 | |
CASTELLBELL RESIDENCIAL SL | REP.ADM.CONC | 09/04/2018 | |
TOP CAP ROIG SL | REP.ADM.CONC | 09/04/2018 | |
TOP BAGES SL | REP.ADM.CONC | 09/04/2018 | |
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 17/02/2012 | |
LEXAUDIT CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 05/01/2012 | |
ANGULLO EMPRESA CONSTRUCTORA SA | Administrador Concursal | 31/12/2009 | |
B A C INCENTIVOS SL | Administrador Concursal | 09/03/2009 | |
B A C EVENTS SL | Administrador Concursal | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE ARQUED ALSINA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARQUED ALSINA LUIS
Empresa: SANTA ANA PARTICIPACIONES SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45245 , F 54, S 8, H B 481600, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: TOP TREPUCO SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40304 , F 92, S 8, H B 362958, I/A 6 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32530 , F 87, S 8, H B 214347, I/A 6 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Empresa: TOP PROYECTOS Y CONTRATAS SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45344 , F 47, S 8, H B 44676, I/A 117 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-08
Empresa: TOP PROYECTOS Y CONTRATAS SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45344 , F 45, S 8, H B 44676, I/A 116 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Empresa: INTELLIGENT FIREWALL MANAGEMENT SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 121, S 8, H B 423219, I/A 12 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Empresa: SANTA ANA PARTICIPACIONES SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45245 , F 53, S 8, H B 481600, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: TOP BAGES SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40548 , F 152, S 8, H B 366933, I/A 5 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: TOP TREPUCO SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40304 , F 91, S 8, H B 362958, I/A 5 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: TOP CAP ROIG SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Arqued Alsina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42413 , F 165, S 8, H B 282260, I/A 9 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
VER MAS ACTOS
Información de ARQUED ALSINA LUIS
Mostramos los datos de ARQUED ALSINA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARQUED ALSINA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos