ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL | Administrador Unico | 26/12/2023 | |
CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL | Administrador Unico | 26/12/2023 |
VINCULACIONES DE ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 223, S 8, H CR 8010, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 223, S 8, H CR 8010, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 214, S 8, H CR 21725, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 214, S 8, H CR 21725, I/A 9 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 165, S 8, H CR 8010, I/A 8 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-13
Empresa: CARBURANTES NTRA SRA DE PEÑARROYA SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 165, S 8, H CR 8010, I/A 8 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Consejero
- Arroyo Alarcon Jose
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
- Arroyo Montoya Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 213, S 8, H CR 21725, I/A 5 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 213, S 8, H CR 21725, I/A 5 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-13
Empresa: JOSE LUIS ARROYO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Arroyo Garcia - Cervigon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 211, S 8, H CR 21725, I/A 1 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-13
Información de ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS
Mostramos los datos de ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO GARCIA - CERVIGON JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos