BAIDES GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de BAIDES GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAIDES GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CISCAR SHOES SL | Administrador Unico | 21/08/2024 | |
REFORMADORES AQUISGRAN SL | Administrador Unico | 05/06/2024 | |
KALANOCHE 15 SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
STRAWBERRY SHOES SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
BLUE MACALALA SHOES SL | Administrador Unico | 16/03/2022 | |
BLUE MACALALA SHOES SL | Socio Unico | 16/03/2022 | |
MISLATA SHOES SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
RODRIGUEZ CEPEDA SL | Administrador Unico | 04/02/2021 | |
CALZADOS SAGUNTO PUERTO SL | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
BAIDES GARCIA SL | Administrador Unico | 11/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAIDES GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAIDES GARCIA ANGEL
Empresa: CISCAR SHOES SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193158, I/A 1 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-03
Empresa: REFORMADORES AQUISGRAN SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191789, I/A 1 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-03
Empresa: KALANOCHE 15 SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604 , F 45, S 8, H A 187208, I/A 1 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-03
Empresa: STRAWBERRY SHOES SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4506 , F 140, S 8, H A 181734, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-03
Empresa: BLUE MACALALA SHOES SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4457 , F 85, S 8, H A 178915, I/A 1 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-03
Empresa: BLUE MACALALA SHOES SL
Socio Único
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4457 , F 85, S 8, H A 178915, I/A 1 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-03
Empresa: MISLATA SHOES SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10992, L 8270, F 161, S 8, H V 198314, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-46
Empresa: RODRIGUEZ CEPEDA SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10933, L 8211, F 221, S 8, H V 196464, I/A 1 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-46
Empresa: CALZADOS SAGUNTO PUERTO SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10906, L 8184, F 25, S 8, H V 195552, I/A 1 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-46
Empresa: BAIDES GARCIA SL
Administrador Unico
- Baides Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 124, S 8, H A 169993, I/A 1 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-03
VER MAS ACTOS
Información de BAIDES GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de BAIDES GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAIDES GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos