BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
Informe ejecutivo de BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 60 FP | Miem.Com.Ctr | 16/08/2024 |
VINCULACIONES DE BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
Empresa: PENSIONS CAIXA 60 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664041, I/A 10 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 60 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664041, I/A 10 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 60 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37227 , F 47, S 8, H M 664041, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 194, S 8, H M 1954, I/A 29 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Empresa: MUTUALIDAD DEL CLERO FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8967 , F 193, S 8, H M 1954, I/A 28 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Información de BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO
Mostramos los datos de BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIUSO VICARIO MAXIMIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos