BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES CARRETERO Y GONZALEZ SL | Administrador Unico | 08/09/2022 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CARRETEROS SL | Administrador Unico | 18/05/2021 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CARRETEROS SL | Socio Unico | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
Empresa: INMUEBLES CARRETERO Y GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612 , F 91, S 8, H Z 70655, I/A 1 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-50
Administrador Unico
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 96, S 8, H Z 49717, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
Administrador Solidario
- Bayonesta Domingo Fernando
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 96, S 8, H Z 49717, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
Socio Único
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 96, S 8, H Z 49717, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
Administrador Solidario
- Bayonesta Domingo Fernando
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 95, S 8, H Z 49717, I/A 2 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Administrador Unico
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 95, S 8, H Z 49717, I/A 2 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Administrador Unico
- Bayonesta Domingo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 94, S 8, H Z 49717, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-50
Información de BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYONESTA DOMINGO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos