BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
Informe ejecutivo de BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
VINCULACIONES DE BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
Empresa: MONDRAGON INNOVACION SA
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 198, S 8, H SS 19815, I/A 32 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-20
Miem.Com.Ej.
- Bilbao Elguezabal Leyre
- Bilbao Elguezabal Leyre
- Bilbao Elguezabal Leyre
- Bilbao Elguezabal Leyre
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 113, S 8, H BI 2222,A , I/ 124 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 113, S 8, H BI 2222,A , I/ 123 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-48
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
- Epalza Urquiaga Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 55, S 8, H VI 894, I/A 283 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-01
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 112, S 8, H BI 2222,A , I/ 122 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-48
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 101, S 8, H VI 2228, I/A 70 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-01
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191 , F 77, S 8, H BI 2238,A , I/ 90 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-48
Consejero
- Bilbao Elguezabal Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 199, S 8, H SS 8829, I/A 84 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
Miem.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 108, S 8, H BI 2222,A , I/ 111 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-48
Miem.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 107, S 8, H BI 2222,A , I/ 110 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-48
VER MAS ACTOS
Información de BILBAO ELGUEZABAL LEYRE
Mostramos los datos de BILBAO ELGUEZABAL LEYRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILBAO ELGUEZABAL LEYRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos