BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
Informe ejecutivo de BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MBA IBERINORTE SL | Administrador Solidario | 08/03/2024 | |
FOMENTO INSTALACIONES Y CONCESIONARIAS ALMERIA SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
EXPORTA MUNDO GROUP SL | Administrador Unico | 04/12/2020 | |
LEISURE RECREATION SL | Apoderado | 02/03/2016 | |
DESARROLLOS SECTIA SL | Soc.Prof. | 25/02/2013 | |
MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCIONES 2009 SL | Apoderado | 26/10/2012 | |
MEDIOAMBIENTAL DE CONSTRUCCIONES 2009 SL | Apoderado | 05/11/2011 |
VINCULACIONES DE BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
Empresa: MBA IBERINORTE SL
Administrador Solidario
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
- Fresneda Arqueros Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 149, S 8, H LE 25643, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-24
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 123, S 8, H AL 46040, I/A 6 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-04
Empresa: EXPORTA MUNDO GROUP SL
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4293 , F 223, S 8, H A 169811, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-03
Empresa: EXPORTA MUNDO GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
- Galvis Franco Luz Yocimi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4293 , F 223, S 8, H A 169811, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-03
Empresa: EXPORTA MUNDO GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
- Galvis Franco Luz Yocimi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4293 , F 223, S 8, H A 169811, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-03
Empresa: GLOBAL INFRASTRUCTURE & F SL
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38971 , F 26, S 8, H M 692514, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: LEISURE RECREATION SL
Apoderado
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 115, S 8, H AL 43834, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-04
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 31, S 8, H AL 40032, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-04
Empresa: DESARROLLOS SECTIA SLP
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 152, S 8, H AL 33530, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-04
Empresa: DESARROLLOS SECTIA SLP
Administrador Unico
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Soc.Prof.
- Brea Sanchiz Fernando Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 152, S 8, H AL 33530, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-04
VER MAS ACTOS
Información de BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO
Mostramos los datos de BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BREA SANCHIZ FERNANDO RUFINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos