CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
Informe ejecutivo de CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRUCA MENORCA SL | Socio Unico | 10/08/2023 | |
IRUCA MENORCA SL | Administrador Unico | 10/08/2023 | |
MANTENIMENT JARDINERIA I NETEGES SL | Administrador Solidario | 22/12/2017 | |
CASAS Y JARDINES A PUNTO SL | Apoderado | 05/04/2017 | |
PLATFORM 100 SL | Liquidador Mancomunado | 09/10/2013 |
VINCULACIONES DE CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
Empresa: IRUCA MENORCA SL
Administrador Unico
- Camps Casasnovas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 130, S 8, H IM 7932, I/A 1 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-07
Empresa: IRUCA MENORCA SL
Socio Único
- Camps Casasnovas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 130, S 8, H IM 7932, I/A 1 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-07
Empresa: MANTENIMENT JARDINERIA I NETEGES SL
Administrador Solidario
- Camps Casasnovas Antonio
- Sanchez Linarez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 129, S 8, H IM 6709, I/A 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-07
Empresa: CASAS Y JARDINES A PUNTO SL
Apoderado
- Camps Casasnovas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 206, S 8, H IM 6346, I/A 2 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Empresa: PLATFORM 100 SL
Liquidador Mancomunado
- Camps Casasnovas Antonio
- Coll Mercadal Bernat
- Gasull Campi Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 75 , F 33, S 8, H IM 3790, I/A 5 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
Empresa: PLATFORM 100 SL
Administrador Mancomunado
- Camps Casasnovas Antonio
- Coll Mercadal Bernat
- Gasull Campi Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 75 , F 33, S 8, H IM 3790, I/A 5 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
Empresa: MENORCA INFORMACIO I COMUNICACIO SL
Consejero
Consejero Suplente
- Camps Casasnovas Antonio
- Caules Fuentes Angela
- Dominguez Aguado Juan Carlos
- Ferri Vizcaino Maria Jose
- Mari Puig Amador
- Subirats Pons Gabriel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 122, S 8, H IM 4908, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-07
Empresa: MENORCA INFORMACIO I COMUNICACIO SL
Consejero Suplente
- Camps Casasnovas Antonio
- Dominguez Aguado Juan Carlos
- Mari Puig Amador
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 121, S 8, H IM 4908, I/A 3 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-07
Empresa: MENORCA INFORMACIO I COMUNICACIO SL
Consejero
- Barcelo Marti Juana Maria
- Camps Casasnovas Antonio
- Dominguez Aguado Juan Carlos
Consejero Suplente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 121, S 8, H IM 4908, I/A 3 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-07
Empresa: PLATFORM 100 SL
Administrador Mancomunado
- Camps Casasnovas Antonio
- Coll Mercadal Bernat
- Gasull Campi Francisco Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 75 , F 33, S 8, H IM 3790, I/A 4 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-07
VER MAS ACTOS
Información de CAMPS CASASNOVAS ANTONIO
Mostramos los datos de CAMPS CASASNOVAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPS CASASNOVAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos