COLON DOMINGUEZ ANDRES
Informe ejecutivo de COLON DOMINGUEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLON DOMINGUEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2022 | |
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2020 | |
LANDCOMPANY 2020 SL | Apoderado | 21/02/2020 | |
REAL ESTATE VENTURES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/01/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 02/08/2019 | |
GLOBAL ZAPPA SL | Apoderado | 05/03/2019 | |
INTRUM SPAIN REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2019 | |
LOCAIROL ITG SL | Apoderado Solidario | 17/10/2018 | |
CONFITEOR ITG SL | Apoderado Solidario | 11/10/2018 | |
VENIRA ITG SL | Apoderado | 20/09/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COLON DOMINGUEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLON DOMINGUEZ ANDRES
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alarcon Gomez Victor Luis
- Almiñana Tendilla Marina
- Alonso Carralero Juan Carlos
- Andree Requena Victor
- Aranegas Fernandez Noelia
- Arredondo Rodriguez Agustin
- Aycat Almagro Alejandro
- Bailen Mañogil Daniel
- Ballester Fernandez Estefania
- Barberan Fernandez Victor
- Barquero Aranda Ruben Antonio
- Bastos Chirinos Katerine
- Batlles Tomas Laura
- Bellosta Rigo Jose Luis
- Benaisa Faisal Mohamed
- Berrocal Fernandez Maria Lucia
- Botis Amoros Silvia
- Bru Vila Roger
- Burriel Perez Luis Miguel
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Blanco Miguel
- Carcel Castillo Silvia
- Casabosca Casals Judit
- Castiello Raluy Jorge
- Castillo Suarez Juan Jose
- Cerdan Valero Helena
- Chao Bermudez Igor
- Cisneros Quintana Mariela
- Colon Dominguez Andres
- Conejero Ferrandiz Irene
- Consuela Gerea Doina
- Crespo Vazquez Alvaro
- De Nsogo Angulo Maria Ecomo
- Deu Vicente Raquel
- Diaz Martinez Pinna Cristina
- Diez Lopez Silvia
- Duch Martinez Jorge
- Espinosa Moya Noemi
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Lledo Maria Begoña
- Fernandez Pipaon Francisco Jose
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Ferri Coballes David
- Flor Lozano Eva Maria
- Franco Nerin Teresa
- Gallardo Moreno Paloma
- Garcia Moreno Amanda
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil Marquez Sonia
- Gil Monzon Rebeca
- Gimenez Betanzos Mari Luz
- Gimeno Garcia Pedro
- Gombao Navarro Javier
- Gomez Pinteño Maria
- Gomez Pulido Enrique
- Gomez Velez Alejandra
- Gonzaleza Sadornil Diana
- Guillen Obis Begoña
- Harras Valero Paloma
- Hernandez Valero Maria Catalina
- Ibarzo Martinez Sergio
- Inoges Enguita Jesus
- Irles Carballa Maria Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jurado Gomis Maria Loreto
- Labado Torres Antonia
- Llorens Armengol Maria Del Carmen
- Longas Morellon Maria Pilar
- Lopez Abellan Maria
- Lopez Sanchez Jose Antonio
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Mainar Navarro Cristian
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Marin Lopez Veronica
- Martin Herrero Elena
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Garriga Andrea
- Martinez Sales Antonio Jose
- Martinez Vila Lorena
- Millian Bruyel Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Molina Gonzalez Justo
- Molto Cuenca Jose Ramon
- Montilla Diaz Nicolas
- Morcillo Jurado Rosa
- Morollon Calles Jesus
- Muñoz Garcia Alberto
- Muñoz Marco Jose Manuel
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Paisan Rodriguez Jesus-miguel
- Palacios Melle Alma Noelia
- Peña Morais Rodrigo Alejandro
- Penella Salvador Alejandra
- Perez Izaguirre Maria Carmen
- Perez Monterrubio Patricia
- Perez Sanchez Nuria
- Piazuelo Guallar Daniel
- Picciolato De Lucas Monica
- Pina Saez Yoanna
- Pinto Lerma Maria Del Mar
- Ponce Gomez Jose Antonio
- Quereda Casadesus Maria Angeles
- Quesada Mas Paloma
- Quinto Perea Lidia
- Real Luceron Laura
- Recuero Arenas Esther
- Robles Chacon Alberto
- Robles Marin Jose Luis
- Robres Lasheras Carmen Maria
- Robres Lasheras Carmen Maria
- Rodriguez Fuertes Luis Manuel
- Rojas Martinez Jorge
- Ros Rodriguez Ana Angela
- Ruiz Martinez Sarai
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Alvarez Vanessa
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sanchez Navarro Natalia
- Sanchez Palau Antonio
- Sancho Ibañez Algarra Belen
- Santiago Iglesias Jose Maria
- Santos Vega Sergio
- Sarabia Moreno Natalia
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sierra Lopez Manuel Jose
- Sirvent Mezquita Ana Maria
- Tomas Requena Manuel Francisco
- Touza Rozas Roberto Carlos
- Trassierra Villalba Javier
- Valcarcel Gomez Maximiliano
- Velez Aparicio Beatriz
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vicedo Roman Maria Pepa
- Vicedo Roman Maria Pepa
- Vicente Ponce Daniel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 218, S 8, H M 544202, I/A 71 (28/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abadin Correa Julia Maria
- Azcona Rojas Fernando
- Barbadillo Galvez Alvaro
- Barriga Andres Belen
- Berrocal Fernandez Maria Lucia
- Bru Vila Roger
- Callejas Rodriguez Mario
- Carretero Culebras Monica
- Chao Bermudez Igor
- Colon Dominguez Andres
- Deu Vicente Raquel
- Diez Lopez Silvia
- Espildora Ferrete Altonio Alejandro
- Garcia Alcaide Maria
- Garcia-delgado Coronel Rocio
- Garcia Tobarias Carmen
- Gil Monzon Rebeca
- Gomez Pulido Enrique
- Gomez Velez Alejandra
- Hernandez-barahona Campos Manuel-jesus
- Hurtado Almeda Antonio
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jimenez Lucena Rafael
- Labado Torres Antonia
- Lopez Abellan Maria
- Lopez De Novales Gomez De La Casa Pablo
- Lopez Sanchez Alfredo
- Mainar Navarro Cristian
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martinez Garriga Andrea
- Miralles Ros Lidia
- Molina Raja Mireia
- Moreno Cruz Miguel Julian
- Moreno Ortigosa Rosa Maria
- Negueruela Sanchez Susana
- Rovira Suriol Patricia
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sancho Ibañez Algarra Maria Belen
- Santos Vega Sergio
- Sica Montenegro Mauricio
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Trassierra Villalba Francisco Javier
- Vela Viamonte Cesar
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vicente Ponce Daniel
- Yuste Lostale Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40307 , F 195, S 8, H M 716060, I/A 19 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: LANDCOMPANY 2020 SL
Apoderado
- Alejandre Cruz Jose Javier
- Bastos Chirinos Katerine
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carretero Culebras Monica
- Colon Dominguez Andres
- Espinosa Moya Noemi
- Felipe Sancho Luis Miguel
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Garcia Tobarias Carmen
- Gil Asenjo Jose Javier
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Levez Valcarcel Francisco
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Laurentti Gabriel Enrique
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Miralles Ros Lidia
- Molina Raja Mireia
- Montañes Fuentes Guillermo
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Negueruela Sanchez Susana
- Notario Ruiz Dolores
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Rojas Martinez Jorge
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Ventas Pavon Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38724 , F 16, S 8, H M 688510, I/A 20 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: RESIDENCIAL MURILLO SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220 , F 88, S 8, H Z 47539, I/A 34 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-50
Empresa: REAL ESTATE VENTURES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alejandre Cruz Jose Javier
- Bastos Chirinos Katerine
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carretero Culebras Monica
- Colon Dominguez Andres
- Espinosa Moya Noemi
- Felipe Sancho Luis Miguel
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Garcia Tobarias Carmen
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jimenez Lucena Rafael
- Levez Valcarcel Francisco
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Miralles Ros Lidia
- Molina Raja Mireia
- Montañes Fuentes Guillermo
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Negueruela Sanchez Susana
- Notario Ruiz Dolores
- Riera Cabrero Tamara
- Rojas Martinez Jorge
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Ventas Pavon Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38795 , F 114, S 8, H M 474915, I/A 69 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: CERRO MURILLO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202 , F 88, S 8, H Z 20602, I/A 66 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-50
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Alejandre Cruz Jose Javier
- Arcas Dias Maria Jesus
- Bastos Chirinos Katerine
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carretero Culebras Monica
- Colon Dominguez Andres
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Espinosa Moya Noemi
- Felipe Sancho Luis Miguel
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Garcia Tobarias Carmen
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jimenez Lucena Rafael
- Levez Valcarcel Francisco
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Miralles Ros Lidia
- Molina Raja Mireia
- Montañes Fuentes Guillermo
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Negueruela Sanchez Susana
- Notario Ruiz Dolores
- Riera Cabrero Tamara
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rojas Martinez Jorge
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Ventas Pavon Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 109, S 8, H M 560663, I/A 204 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Empresa: GLOBAL ZAPPA SL
Apoderado
- Abanades Florez Ruben
- Alejandre Cruz Jose Javier
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Bastos Chirinos Katerine
- Bastos Chirinos Katerine
- Bastos Chirinos Katerine
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carretero Culebra Monica
- Cedena Sanchez-cabezudo Begoña
- Cejuela Solis Ana Isabel
- Cobo Gonzalez Cristina
- Colon Dominguez Andres
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Espinosa Moya Noemi
- Felipe Sancho Luis Miguel
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Tobarias Carmen
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gomez Requena Gloria
- Gonzalez Coello Mariano
- Herrera Barrero Pilar
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Levez Valcarcel Francisco
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Herrero Elena
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Aznar Maria
- Martinez Garcia Begoña
- Miralles Ros Lidia
- Molina Raja Mireia
- Montañes Fuentes Guillermo
- Montero Montero Cristina
- Moreno Gonzalez Borja
- Moure Rejas Rosalia
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Negueruela Sanchez Susana
- Notario Ruiz Dolores
- Ormaza Moreira Diana Pamela
- Ortiz Mora Diego
- Perez Sanz Jose Antonio
- Perez Sanz Regino
- Piazuelo Guallar Daniel
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Real Ureña Raquel
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Riera Cabrero Tamara
- Robres Lasheras Carmen Maria
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sanchez Lazar Vanesa
- Santander Ortega Jose Miguel
- Sarabia Moreno Natalia
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Suarez Castro Olga
- Tinao Moratinos Aroa
- Tinao Moratinos Aroa
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38249 , F 46, S 8, H M 680582, I/A 9 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: INTRUM SPAIN REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abanades Florez Ruben
- AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
- Alejandre Cruz Jose Javier
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Bastos Chirinos Katerine
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carretero Culebra Monica
- Cedena Sanchez-cabezudo Begoña
- Colon Dominguez Andres
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Espinosa Moya Noemi
- Felipe Sancho Luis Miguel
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Flores Sarro David
- Garcia Tobarias Carmen
- Gil Cendrero Sara
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Herrera Barrero Pilar
- Ibarzo Martinez Sergio
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Levez Valcarcel Francisco
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Gonzalez Beatriz
- Martin Herrero Elena
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Aranda Amelia
- Martinez Gil Alberto
- Mateos Gomez Alberto
- Miralles Ros Lidia
- Montañes Fuentes Guillermo
- Montero Montero Cristina
- Moreno Gonzalez Borja
- Moure Rejas Rosalia
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Negueruela Sanchez Susana
- Notario Ruiz Dolores
- Nuñez Fernandez Raul
- Ortiz Mora Diego
- Perez Sanz Jose Antonio
- Quesada Coello Leticia
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Riera Cabrero Tamara
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Salamanca Cortina Marta
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Tinao Moratinos Aroa
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Villoria De La Iglesia Marina
Apoderado Solidario
- Campos Ruiz Vanesa
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Mirasol Beatriz
- Gil Asenjo Jose Javier
- Iglesias Caballero Eva
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pontigas Tuero Julia
- Real Ureña Raquel
- Recover Gomez Marta
- Salas Ramirez Javier
- Sarabia Moreno Natalia
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38313 , F 189, S 8, H M 681700, I/A 7 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: LOCAIROL ITG SL
Apoderado Solidario
- Aierbe Segurola Elena
- Arcas Diaz Maria Jesus
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Avila Casanova Llorente Joaquin
- Bastos Chirinos Katerine
- Bernaus Salinas Lluis
- Borrego Caro Andres
- Burgueño Municio Susana
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Ruiz Vanesa
- Cañadas Sanchez Elisabet
- Cantos Rodriguez Ramon
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Castillo Clara Maria
- Carreras Albujar Anna
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Colon Dominguez Andres
- De La Rosa Sanchez Eva Maria
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Valle Gastaminza Juan Ignacio
- Diaz Losada Jose Miguel
- Diaz Martinez Daniel
- Diaz Mendez Axtriz
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Dominguez Rodriguez Sergio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Fernandez Sobrino Manuel
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil More Alberto
- Gili Aguila Maria Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Montero Antonio Maria
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guerrero Garcia Sergio Manuel
- Heras Pizarro Angel Ismael
- Hernandez Cola Maria Carmen
- Hernandez Iglesia Juan Carlos
- Herranz Cejudo Ricardo
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Gonzalez Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Esteban Francisco Javier
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Lara Soto Juan
- Lucendo Abarca Maria Aranzazu
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Maldonado Manrique Jose Antonio
- Marin Delgado Francisco Javier
- Martin Gonzalez Beatriz
- Martin Herrero Elena
- Martin Molinero Jose Luis
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martin Tome Maria Del Carmen
- Martinez Prieto Alberto
- Mas Barcos Susanna
- Mateo Hernandez Rayco
- Mateos Gomez Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Medina Manzanera Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Miron Perez Luis
- Mocong Abeso Rebeca
- Montero Martinez Daniel
- Montero Montero Cristina
- Moreno Selva Maria Paz
- Morillo Ortiz Francisco
- Moure Rejas Rosalia
- Munar Sanchez Bartolome
- Muñoz Rodriguez Diego Javier
- Murcia Hurtado Veronica
- Nieva Sanchez Antonio
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Olivieri Perez Yatzuri Carolina
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pastor Martinez Laura
- Pedrosa Alvarez Cristina
- Peinado Rosillo Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pontigas Tuero Julia
- Quesada Coello Leticia
- Real Ureña Raquel
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Rial Vazquez Maria
- Robuffo Rayna Maria Constanza
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Martinez Jorge
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Araque Susana
- Ruiz Fernandez Angel
- Saiz Ruiz Fernando
- Salamanca Cortina Marta
- Salas Ramirez Javier
- San Clemente Garcia Esther
- Sanahuja Esbri Marta
- Sanz De Madrid Fernando
- Sanz Rodriguez Manuel
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Sousa Torres Antonio
- Suarez Navarrete Emililo
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Gimenez Maria Alba
- Valle Gimenez Gregorio
- Valle Marcos Matilde
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Varela Amaro Jesus
- Vega Lopez Veronica
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Ventura Alvarez Eva Maria
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Villalba Bayon Wencesla
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 195, S 8, H M 651451, I/A 9 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
VER MAS ACTOS
Información de COLON DOMINGUEZ ANDRES
Mostramos los datos de COLON DOMINGUEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLON DOMINGUEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos