CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
Informe ejecutivo de CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUGACON SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
Empresa: MUGACON SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Conde Luque Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 18, S 8, H CA 50988, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-11
Empresa: VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conde Luque Jose Abraham
- Gonzalez Alonso Ignacio
- Mulas Herraez Ignacio
- Nuñez Gutierrez Sergio
- Relloso Perez Alvaro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 55, S 8, H GC 13507, I/A 76 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Empresa: VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conde Luque Jose Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 150, S 8, H GC 13507, I/A 65 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-35
Información de CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM
Mostramos los datos de CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE LUQUE JOSE ABRAHAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos