FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRI DRIVE & CONTROL SL | Administrador Unico | 22/02/2019 | |
MARITIMA DE VALORES SL | Socio Unico | 26/02/2013 | |
MARITIMA DE VALORES SL | Administrador Unico | 26/02/2013 | |
INDUSTRIAS FERRI SA | Administrador Unico | 23/03/2012 | |
BROKERS Y SERVICIOS MARITIMOS SL | Administrador Solidario | 07/08/2009 | |
DIAMANTEK SYSTEMS SA | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
Empresa: INDUSTRIAS FERRI SA
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172, L 4172, F 21, S 8, H PO 7028, I/A 41 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-36
Empresa: DIAMANTEK SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847, L 2847, F 110, S 8, H PO 32799, I/A 17 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-36
Empresa: AIMEN EFICIENCIA Y DESARROLLO SL
Consejero
- Casal Lago Antonio
- Faro Acuña Candido
- Fernandez Goberna Patricio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 27, S 8, H M 602025, I/A 9 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: AIMEN EFICIENCIA Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casal Lago Antonio
- Faro Acuña Candido
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 25, S 8, H M 602025, I/A 8 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: AIMEN EFICIENCIA Y DESARROLLO SL
Consejero
- Alvarez Canoa Iñigo
- Casal Lago Antonio
- Faro Acuña Candido
- Fernandez Goberna Patricio
Presidente
Vicepresidente
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 24, S 8, H M 602025, I/A 4 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: FERRI DRIVE & CONTROL SL
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 4272, F 95, S 8, H PO 64857, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-36
Empresa: DIAMANTEK SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847, L 2847, F 110, S 8, H PO 32799, I/A 16 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-36
Empresa: INDUSTRIAS FERRI SA
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4172, L 4172, F 20, S 8, H PO 7028, I/A 37 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-36
Empresa: DIAMANTEK SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847, L 2847, F 109, S 8, H PO 32799, I/A 14 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-36
Empresa: MARITIMA DE VALORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Goberna Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855, L 3855, F 110, S 8, H PO 54448, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GOBERNA PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos