FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REALIA BUSINESS SA | Apoderado | 24/03/2021 | |
ASESORIA ASINUR SL | Administrador Solidario | 16/12/2020 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 31/05/2012 | 30/07/2020 |
MAPFRE INMUEBLES S.G.A. SA | Apoderado Solidario | 25/05/2010 | 07/07/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
Empresa: REALIA BUSINESS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abia Lopez Mercedes
- Abia Lopez Mercedes
- Abia Lopez Mercedes
- Abia Lopez Mercedes
- Alonso Stuyck Luis Gonzaga
- Ballestar Blasco Miguel
- Ballestar Blasco Miguel
- Ballestar Blasco Miguel
- Brotons Torres Vicente
- Brotons Torres Vicente
- Brotons Torres Vicente
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Calduch Falco Ana Eva
- Calduch Falco Ana Eva
- Calduch Falco Ana Eva
- Calduch Falco Ana Eva
- Caudeli Garcia David
- Figueroa Navarro Angel
- Franco Diez Juan-antonio
- Franco Diez Juan-antonio
- Franco Diez Juan-antonio
- Franco Diez Juan-antonio
- Galea Exposito Miguel
- Galea Exposito Miguel
- Galea Garcia Anabel
- Galea Garcia Juan Rafael
- Galea Garcia Juan Rafael
- Galea Garcia Juan Rafael
- Guevara Sala Tomas
- Guevara Sala Tomas
- Guevara Sala Tomas
- Ibañez Moreno Fermin
- Mejias Salgado Juan Antonio
- Mejias Salgado Juan Antonio
- Moyano Paredes Antonio
- Moyano Paredes Antonio
- Moyano Paredes Antonio
- Perez Ripoll Ana Maria
- Perez Ripoll Ana Maria
- Rodera Zazo Pedro Javier
- Rodera Zazo Pedro Javier
- Rodera Zazo Pedro Javier
- Sancho Ruiz Santiago
- Sancho Ruiz Santiago
- Sancho Ruiz Santiago
- Santamaria Garrido Ricardo Ruben
- Segovia Miranda Laura
- Segovia Miranda Laura
Apoderado
- Cervignon Simo Juan
- Fernandez Levy Carlos
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
- Franco Diez Juan-antonio
- Gimenez Gustin Miguel
- Gonzalez Sanchez Daniel
- Ibañez Moreno Fermin
- Iriarte Alvarez Alfonso
- Merino Centeno Oscar
- Rodera Zazo Pedro Javier
- Rodera Zazo Pedro Javier
- Sanchez Fresco Miguel Angel
- Santana Cazorla Manuel Jesus
- Santana Cazorla Santiago
- Termes Tubau Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33719 , F 170, S 8, H M 197745, I/A 362 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: ASESORIA ASINUR SL
Administrador Solidario
- Alonso Arias Margarita Maria
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26710 , F 133, S 8, H B 106569, I/A 6 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Apoderado
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 65, S 8, H M 9333, I/A 561 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: MAPFRE INMUEBLES S.G.A. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
- Garcia Garcia Melchor
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28307 , F 92, S 8, H M 12328, I/A 234 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Apoderado
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 2, S 8, H M 9333, I/A 359 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: MAPFRE INMUEBLES SA
Apoderado Solidario
- Ataz Orihuela Maria Presentacion
- Basagoiti Robles Luis Jose
- Conejo Ruiz Pilar
- Davila Bermejo Angel Luis
- Fernandez-viñes Mesias Angel-javier
- Gil Diaz Plaza Francisco Javier
- Gonzalez Porro Jose Manuel
- Invernon Sacristan Roberto Isaias
- Lago Lopez Jose
- Manjon Del Buey Julio Gregorio
- Olmedo Perez Rafael
- Ramos Hernandez Carlos
- Ruescas Santos Carlos
- Salcedo Gomez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 33, S 8, H M 12328, I/A 160 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Información de FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ-VIÑES MESIAS ANGEL-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos