GARCIA AUSO GONZALO
Informe ejecutivo de GARCIA AUSO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA AUSO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 24/02/2020 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 24/02/2020 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2020 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2020 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2016 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 26/10/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA AUSO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA AUSO GONZALO
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Cabrero Garcia Andres
- Carreras Ribera Olga
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Cesar Chapa Sara
- Clemente Gonzalez Javier
- Clota Gou Pol
- De La Jara Velasco Ana
- Diaz Arrabe Justo
- Domingues Pedro Pinto Elyseu Do Val
- Duarte Perez Silvia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Garberi Gallardo Antonio
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Castillo Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Labied Majda
- Lozano Royuela Luis
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martinez Gonzalez Raul
- Masedo Bejar Ines
- Mateos Antolinez Angel Paciano
- Menendez Menendez Domingo
- Menendez Menendez Domingo
- Monteagudo Barcia Maria Isabel
- Mora Galan Alberto
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Navarro Suria Luis Sergio
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Peris Andres Jose-sebastian
- Poscar Aguilar Antonio Ramon
- Povedano Marcos Marta Julia
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Romero Lourdes
- Rodero Garcia Ricardo Emilio
- Sanchez Garcia Bonifacio
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
- Solis Jabon Jose Julian
- Tames Ortega Pablo
- Urdiales Jimenez Antonio
- Zanon Alba Francisco Vicente
- Zanon Alba Francisco Vicente
Apoderado Mancomunado
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Conesa Gomez David
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrebe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Diaz Juan Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Martinez Modron David
- Molina Gonzalez Justo
- Ortigosa Salvador Javier
- Ortigosa Salvados Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Serrano Arguello Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitarch Alberto
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrabe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Menendez Menendez Domingo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
Apoderado
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Callejo Dosset Rafael
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Garcia Auso Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martinez Modron David
- Ortigosa Salvador Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Salinas Lizana Angel
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Carrillo Miguel Angel
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 156, S 8, H M 566434, I/A 405 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Garcia Auso Gonzalo
- Martin Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 75, S 8, H S 1960, I/A 4005 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Garcia Auso Gonzalo
- Martin Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 75, S 8, H S 1960, I/A 4004 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-39
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 217, S 8, H M 566434, I/A 274 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Benito Nuria
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Alvarado Macias Ana Belen
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Boixet Maltas Xavier
- Bonnin Fiol Albert Ramon
- Burgos Miranda Miriam
- Carreño Blanco Sara
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Crespo Pallol Barbara
- Egea Villalba Virginia
- Esquerra Jofra Salvador
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia Dominguez Constantino
- Garriga Verges Josep
- Gil Lozano Ismael
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Vizcaino Javier
- Hernandez Rojas Eva
- Luceño Galera Merce
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Martin Fernandez Jose
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Mendoza Olaya Mariano Miguel
- Montero Gomez Jesus
- Olivas Castellar Ana
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Martin Blanca
- Peris Andres Jose-sebastian
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Lopez Francisco
- Santos Fuster Margarita
- Simarro Illueca Arantxa
- Zamora Garcia Pedro Jose
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 205, S 8, H M 566434, I/A 270 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Abril Fernandez Jose Maria
- Almena Garcia Jose Manuel
- Alonso Benito Nuria
- Alonso Gonzalez Javier
- Alonso Hernandez Ismael
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Alvarado Macias Ana Belen
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Amado Roman Marta
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Bazaga Pitarch Alberto
- Beltran Gonzalez Marcos
- Bernaus Salinas Luis
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Blazquez Arjona Nuria
- Boggetto Stephane
- Boixet Maltas Xavier
- Bonnin Fiol Albert Ramon
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Burgos Miranda Miriam
- Bustillo Caballero Maria Del Pilar
- Caballero Perez Juan-carlos
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreño Blanco Sara
- Castro Nohales Daniel
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Chico Escobar Jorge
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Crespo Pallol Barbara
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- De Vicente Corbeira Sara
- Delcan Garcia David
- Duarte Perez Silvia
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egea Villalba Virginia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Esquerra Jofra Salvador
- Fernandez Garcia Ana
- Fernandez Zamora Diego
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Dominguez Constantino
- Garriga Verges Josep
- Gil Lozano Ismael
- Gilabert Martiniez Milagros
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Gil Juan Carlo
- Gutierrez Sanchez Laura
- Haluska Gergely
- Hernandez Rojas Eva
- Iglesias Maldonado Pablo
- Izquierdo Perez Paula
- Langle Franco Emilio
- Lara Molina Rocio
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Luceño Galera Merce
- Macia Juan Javier Pascual
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Martin Fernandez Jose
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Gomez Cristina
- Medina Padron Raquel
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Mendoza Olaya Mariano Miguel
- Miranda Garcia Daniel
- Montero Gomez Jesus
- Montero Sainz Ramon
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Navarro Pascual Julian
- Navarro Suria Luis Sergio
- Olivas Castellar Ana
- Pajares Domenech Raquel
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perez Martin Blanca
- Peris Andres Jose-sebastian
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Rico Ignacio
- Redondo Herran Jose Luis
- Riego Morao Loreto
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Romero Lazaro Olivia
- Sabugal Alvarez Cascos Adriana
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Saiz Berenguer Maria Teresa
- Saiz De Castro Cristina
- Saloña Bordas Fernando
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Garcia Sandra
- Sanchez Lopez Francisco
- Sanchez Vazquez Jose Aitor
- Santos Fuster Margarita
- Senties Aguilar Anna
- Simarro Illueca Arantxa
- Toro Rioja Francisco Jose
- Trinchan Chaure Julian Carlos
- Zamora Garcia Pedro Jose
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 205, S 8, H M 566434, I/A 254 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Martin Antonio Maria
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Arnau Vera Francisco Elias
- Benitez Alba German
- Berdonces Carrera Jorge
- Bonnin Fiol Ramon Alberto
- Burgos Miranda Miriam
- Cantero Moreno Jose Carlos
- Chimeno Chimeno Eugenio
- Chimeno Lois Angel Carlos
- Codes Belda Jose Luis
- Davila Moya Sara
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- Egea Villalba Virginia
- Esquerra Jofra Salvador
- Esteban Gomez Jose Antonio
- Esteva Minguell Claudi
- Fernandez Cano Benjamin
- Fernandez De Landa Ocharan Carlos
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia-caro Vejo Javier
- Garcia Dominguez Constantino
- Garcia Redondo Javier
- Gomez Almero Enrique
- Gonzalez Castillo Carlos
- Guarc Pallares Roberto Pedro
- Guio Ramos Luis
- Gutierrez Villacampa Ferran
- Hernandez Rojas Eva
- Hernandez Zufia Fernando
- Iturrieta Maria De La Paz
- Larios Martinez Isabel-maria
- Lopez Contreras Antonio
- Lucena Majan Manuel Jose
- Luceño Galera Merce
- Mantaras Paleo Jose
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Marquez Martinez Vanessa
- Martin Fernandez Jose
- Mayo Llul Maria Jesus
- Millan Manzano Mario
- Moreno Ortiz Jose Carlos
- Olloqui Santiago Azahara
- Peiro Canto Maria Victoria
- Penya Garcia Antoni
- Pombo Garcia Juan
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Puente Valenzuela Esther Concepcion
- Rodriguez Martinez Alejandro
- Rodriguez Robles Jose Miguel
- Rodriguez Rodriguez Marc
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Lopez Francisco
- Sanchez Santos Ana Isabel
- Sevilla Espi Luis
- Teba Guirao Montserrat
- Tirado Moral Francisco
- Ucles Ruz Blanca
- Vall Llosada Garcia Marina
- Vila Morales Albert
- Villarreal Pinilla Ricardo
- Viñoles Fos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 93, S 8, H M 549293, I/A 170 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Auso Gonzalo
- Puente Valenzuela Esther Concepcion
Apoderado
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Chimeno Lois Angel Carlos
- Esteban Gomez Jose Antonio
- Esteva Minguell Claudi
- Guarc Pallares Roberto Pedro
- Guio Ramos Luis
- Hernandez Rojas Eva
- Luceño Galera Merce
- Moreno Ortiz Jose Carlos
- Rodriguez Robles Jose Miguel
- Sanchez Lopez Francisco Jose
- Vazquez Gonzalez Eduardo
- Villarreal Pinilla Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 93, S 8, H M 549293, I/A 170 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Solidario
- Garcia Auso Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34844 , F 225, S 8, H M 566434, I/A 87 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Solidario
- Carbonero Manrique Carlos
- Garcia Auso Gonzalo
- Geanina Calin Teodora
- Solis Jabon Jose Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34844 , F 225, S 8, H M 566434, I/A 86 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA AUSO GONZALO
Mostramos los datos de GARCIA AUSO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA AUSO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos