GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES SA | Administrador Mancomunado | 23/11/2023 | |
GARPE Y ROSAL SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2021 | |
CANTERA GRADO SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2021 | |
FHISASTUR SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2020 | |
FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 25/06/2019 | |
FHISASTUR SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
CANTERA GRADO SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
HORMIGONES DE PRAVIA SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
MINERALES ORNAMENTALES SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
GARPE Y ROSAL SL | Apoderado | 28/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
Administrador Mancomunado
- Garcia Gutierrez Juan Carlos
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 54, S 8, H AS 6192, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-33
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 54, S 8, H AS 6192, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-33
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS OTZARRETA SL
Apoderado Mancomunado
- Aranguren Eizaguirre Luis Maria
- Beistegui Garcia Francisco Javier
- Eizaguirre Iparraguirre Maria Consuelo
- Garcia Gutierrez Maria Elena
- Medrano Gil Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 111, S 8, H SS 3296, I/A 5 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-20
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS OTZARRETA SL
Apoderado Mancomunado
- Beistegui Garcia Francisco Javier
- Garcia Gutierrez Maria Elena
- Medrano Gil Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 111, S 8, H SS 3296, I/A 4 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Empresa: GARPE Y ROSAL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gutierrez Juan Carlos
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 115, S 8, H AS 20338, I/A 5 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: CANTERA GRADO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gutierrez Juan Carlos
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 120, S 8, H AS 15214, I/A 8 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Empresa: FHISASTUR SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gutierrez Juan Carlos
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 4, S 8, H AS 11666, I/A 8 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-33
Empresa: MINERALES ORNAMENTALES SL
Apoderado
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 53, S 8, H AS 26116, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-33
Empresa: HORMIGONES DE PRAVIA SL
Apoderado
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 14, S 8, H AS 5416, I/A 12 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-33
Empresa: CANTERA GRADO SL
Apoderado
- Garcia Gutierrez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 119, S 8, H AS 15214, I/A 7 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos