GARCIA TEJERINA EUGENIO
Informe ejecutivo de GARCIA TEJERINA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA TEJERINA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEGROS DEPURA SA | Secretario No Consejero | 02/03/2023 | |
HUESCA ORIENTAL DEPURA SA | Secretario No Consejero | 30/12/2022 | |
LABORATORIO DE GESTION AMBIENTAL SL | Secretario No Consejero | 16/11/2022 | |
SOCAMEX SA | Secretario No Consejero | 16/11/2022 | |
BODEGA MATARROMERA SL | Secretario | 12/07/2019 | |
BODEGA MATARROMERA SL | Consejero | 12/07/2019 | |
CLUB DE EMPRESAS Y DEPORTE BALONCESTO VALLADOLID SL | Administrador Concursal | 19/03/2014 | |
TEJERINA Y SAN EMETERIO ASESORES CONCURSALES SL | Administrador Solidario | 30/12/2011 | |
EXCYO SL | Administrador Concursal | 22/02/2011 | |
DIFRU SA | Administrador Concursal | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA TEJERINA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TEJERINA EUGENIO
Empresa: BODEGA MATARROMERA SL
Presidente
Secretario
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 5565, I/A 47 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-47
Empresa: BODEGA MATARROMERA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 5565, I/A 46 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-47
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Nif:A47034889
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Tejerina Eugenio
Juzgado:MERCANTIL VALLADOLID
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:06/06/2022
Número Procedimiento Concursal:79/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1102
Libro:
0
Folio:
126
Hoja:
8-2849
Inscripción:
20
Fecha Inscripción16/01/2024
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 126, S 8, H VA 2849, I/A 20 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-47
Empresa: OVOIBERICA PRODUCCIONES GANADERAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OVOIBERICA PRODUCCIONES GANADERAS SL
Nif:B47407564
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Tejerina Eugenio
Juzgado:VALLADOLID MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:24/06/2011
Número Procedimiento Concursal:203/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1390
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-8968
Inscripción:
13
Fecha Inscripción31/07/2023
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 221, S 8, H VA 8968, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-47
Empresa: MONEGROS DEPURA SA
Secretario No Consejero
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 58, S 8, H HU 10000, I/A 29 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-22
Empresa: HUESCA ORIENTAL DEPURA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 176, S 8, H Z 48831, I/A 29 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Empresa: LABORATORIO DE GESTION AMBIENTAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Secretario No Consejero
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 135, S 8, H VA 22428, I/A 16 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-47
Empresa: SOCAMEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
- Garcia Tejerina Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 83, S 8, H VA 3211, I/A 102 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-47
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Nif:A47034889
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Tejerina Eugenio
Juzgado:MERCANTIL VALLADOLID
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:06/06/2022
Número Procedimiento Concursal:79/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1102
Libro:
0
Folio:
126
Hoja:
8-2849
Inscripción:
B
Fecha Inscripción23/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 126, S 8, H VA 2849, I/A B (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-47
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONTAJES ELECTRICOS REGINO FRANCO SA
Nif:A47034889
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Tejerina Eugenio
Juzgado:MERCANTIL VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:22/02/2017
Número Procedimiento Concursal:79/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1102
Libro:
0
Folio:
126
Hoja:
8-2849
Inscripción:
18
Fecha Inscripción12/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 126, S 8, H VA 2849, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-47
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA TEJERINA EUGENIO
Mostramos los datos de GARCIA TEJERINA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TEJERINA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos