GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUTXABANK SA | Apoderado | 02/03/2021 | |
TRALOAGRO SL | Administrador Unico | 24/05/2019 | |
KUTXABANK SA | Apoderado | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barrena Llorente Jose Alberto
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 35656, I/A 280 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-14
Empresa: KUTXABANK SA
Apoderado
- Garcia Lurueña Francisco Javier
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687 , F 146, S 8, H BI 58729, I/A 371 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-48
Empresa: TRALOAGRO SL
Administrador Unico
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 112, S 8, H LU 12804, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-27
Empresa: TRALOAGRO SL
Administrador Solidario
- Gomez Rodriguez Jose Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 112, S 8, H LU 12804, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-27
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Apoderado
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 220, S 8, H CO 35656, I/A 105 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-14
Empresa: KUTXABANK SA
Apoderado
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360 , F 152, S 8, H BI 58729, I/A 217 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-48
Empresa: BBK BANK CAJASUR SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Apoderado Solidario
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Apoderado
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5157 , F 114, S 8, H BI 57221, I/A 66 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Empresa: BBK BANK CAJASUR SA
Apoderado Mancomunado
- De Pino Lovera Rocio
- Delgado Santos Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
- Imatz Ispizua Ibon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5157 , F 97, S 8, H BI 57221, I/A 49 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-48
Empresa: BBK BANK CAJASUR SA
Apoderado
- Cañadilla Moyano Angel Maria
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
- Pla Royo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5157 , F 96, S 8, H BI 57221, I/A 47 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-48
Empresa: SILENE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañadilla Moyano Angel Maria
- Cuellar Ramos Jose Pablo
- Fiñana Rodriguez Mariano
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Gonzalez Rafael
Consejero
- Cañadilla Moyano Angel Maria
- Cuellar Ramos Jose Pablo
- Fiñana Rodriguez Mariano
- Gomez Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Gonzalez Rafael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 194, S 8, H CO 28104, I/A 15 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-14
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos