GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVER PRODUCTIONS SL | Apoderado | 27/02/2023 | |
LA NUEVA CABAÑA SL | Apoderado | 23/02/2023 | |
OLIVER DESIGN SL | Apoderado | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
Empresa: OLIVER PRODUCTIONS SL
Apoderado
- Gutierrez Goiria Monica Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152 , F 199, S 8, H BI 80186, I/A 2 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-48
Empresa: LA NUEVA CABAÑA SL
Apoderado
- Gutierrez Goiria Monica Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152 , F 183, S 8, H BI 80184, I/A 2 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-48
Empresa: OLIVER YACHTS SL
Apoderado
- Gutierrez Goiria Monica Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5308 , F 214, S 8, H BI 61079, I/A 2 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: LA NUEVA CABAÑA SL
Apoderado
- Gutierrez Goiria Monica Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 214, S 8, H BI 32316, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
Empresa: OLIVER DESIGN SL
Apoderado
- Gutierrez Goiria Monica Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 50, S 8, H BI 6457,B , I/ 7 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-48
Información de GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR
Mostramos los datos de GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GOIRIA MONICA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos