JEROEN PIETER G MERCHIERS
Informe ejecutivo de JEROEN PIETER G MERCHIERS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JEROEN PIETER G MERCHIERS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANAI CAPITAL VENTURES SL | Administrador Solidario | 18/09/2023 | |
PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2022 | |
PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL | Presidente | 23/02/2022 | |
PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL | Consejero | 23/02/2022 | |
ARIBAU VENTURES SL | Apoderado Solidario | 08/11/2021 |
VINCULACIONES DE JEROEN PIETER G MERCHIERS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEROEN PIETER G MERCHIERS
Empresa: LANAI CAPITAL VENTURES SL
Administrador Solidario
- Camilleri Lacambra Diego
- Ferreiro Lopez Ruben
- Jeroen Pieter G Merchiers
- Llibre Beltri Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48946 , F 149, S 8, H B 601960, I/A 1 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
Empresa: PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL
Consejero Delegado Solidario
- Jeroen Pieter G Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48165 , F 121, S 8, H B 557834, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Empresa: PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL
Consejero
- Ann Stillman Perez Porro
- Ceballos Hernandez Guillermo Indalecio
- Jeroen Pieter G Merchiers
Presidente
- Jeroen Pieter G Merchiers
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47637 , F 34, S 8, H B 557834, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-08
Empresa: PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceballos Hernandez Guillermo Indalecio
- Jeroen Pieter G Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47637 , F 34, S 8, H B 557834, I/A 3 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-08
Empresa: ARIBAU VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Barona Conesa Sara
- Ceballos Hernandez Guillermo Indalecio
- Diaz Argelich Pilar
- Jeroen Pieter G Merchiers
- Miranda Riera David
- Nava Garrido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46736 , F 10, S 8, H B 529254, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Empresa: PROPERTY TECHNOLOGY SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceballos Hernandez Guillermo Indalecio
- Jeroen Pieter G Merchiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47637 , F 32, S 8, H B 557834, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Información de JEROEN PIETER G MERCHIERS
Mostramos los datos de JEROEN PIETER G MERCHIERS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEROEN PIETER G MERCHIERS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos