JIMENEZ SERRANO RAMON
Informe ejecutivo de JIMENEZ SERRANO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 156
Empresas inactivas: 95
CARGOS DE JIMENEZ SERRANO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL | Apoderado Solidario | 20/06/2024 | |
EXTREMADURA NEW ENERGIES SL | Administrador Unico | 20/02/2024 | |
CASTILLA MINING SL | Administrador Unico | 20/02/2024 | |
EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL | Apoderado Mancomunado | 28/11/2023 | |
EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL | Consejero | 08/08/2023 | |
CASTILLA MINING SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2023 | |
EXTREMADURA NEW ENERGIES SL | Apoderado Mancomunado | 21/11/2022 | |
UNIVERSAL SMART COOLING SL | Administrador Unico | 20/04/2022 | |
CONSTRUCTOR ATACAMA CSP SL | Apoderado Mancomunado | 07/06/2018 | |
EL RECUENCO EOLICA SL | Representante | 22/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ SERRANO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ SERRANO RAMON
Empresa: EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL
Apoderado Solidario
- Iglesias Rodriguez Luis
- Jimenez Serrano Ramon
- Morlanes Galindo Jose Luis
- Valls Santos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 17037, I/A 5 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-10
Empresa: ACCIONA FORWARDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Albes Gomez Rafael
- Alcantara Delgado Ayala Carmen Gema
- Alonso Torres Laura
- Alvarez Enciso Pablo
- Bartolome Alegria Wilma
- Calero Gil Cristina
- Cerviño Real Alvaro Manuel
- Crespo Sastre Francisco
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Santamaria De Paredes Castillo Vicente
- Diaz Lopez Vanesa
- Elizalde Guasch Ana
- Fernandez Moliner Silvia
- Fernandez-villaverde Gutierrez Raimundo
- Ferran Huete Ignacio
- Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio
- Garcia Alvarez Benilde
- Gonzalez Medina Marta
- Hidalgo Campos Juan
- Hidalgo Campos Juan
- Juan Garcia Maria Soledad
- Lopez Lopez Juan Carlos
- Martinez Martinez Monica
- Muñoz Severino Rocio Pilar
- Nuñez Freire Victorio Manuel
- Ramirez Ochoa Raquel
- Salvat Filomeno Daniel
- Sanchez Del Valle Enrique
- Sebastia Sancho Juan Ramon
- Vazquez Mayor Cristina
- Vega-penichet Lopez Jorge
Apoderado
- Acin Lisa Delfin Ignacio
- Alcantara Delgado Ayala Maria Del Carmen Gema
- Barrientos Serantes Jose Antonio
- De La Natividad Escudero Javier
- De Las Heras Velasco Nuria
- De Las Heras Velasco Nuria
- Fernandez Lopez Maria Pilar
- Girones Bas Jose
- Lopez Gongora Eugenio
- Lopez Prades Inmaculada
- Martinez De Guinea Luis
- Morillo Vazquez Alberto
- Ortiz De Vigon Martinez De Lejarda Mauricio
- Vazquez Moreno Sandra
- Villamuera Fernandez Isabel
- Zabala Orroño Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35258 , F 220, S 8, H M 104976, I/A 152 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: CASTILLA MINING SL
Administrador Unico
- Jimenez Serrano Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097, L 924, F 83, S 8, H CC 16716, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-10
Empresa: EXTREMADURA NEW ENERGIES SL
Administrador Unico
- Jimenez Serrano Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 907, F 89, S 8, H CC 16396, I/A 6 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-10
Empresa: EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Rodriguez Luis
- Jimenez Serrano Ramon
- Navarro Blazquez Patricio
- Valls Santos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112, L 939, F 188, S 8, H CC 17037, I/A 4 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-10
Empresa: EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Rodriguez Luis
- Jimenez Serrano Ramon
- Navarro Blazquez Patricio
- Valls Santos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112, L 939, F 187, S 8, H CC 17037, I/A 4 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-10
Empresa: EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL
Apoderado Mancomunado
- Iglesias Rodriguez Luis
- Jimenez Serrano Ramon
- Navarro Blazquez Patricio
- Valls Santos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112, L 939, F 185, S 8, H CC 17037, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-10
Empresa: EXTREMADURA ENERGY HUB H2 SL
Consejero
- Iglesias Rodriguez Luis
- Jimenez Serrano Ramon
- Morlanes Galindo Jose Luis
- Valls Santos David
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112, L 939, F 180, S 8, H CC 17037, I/A 1 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-10
Empresa: PARQUE EOLICO VALDEHIERRO SL
Apoderado
- Gonzalez Hierro Francisco
- Jimenez Serrano Ramon
- Lozano Pueyo Epifanio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 213, S 8, H M 432659, I/A 44 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: CASTILLA MINING SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Serrano Ramon
- Valls Santos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097, L 924, F 80, S 8, H CC 16716, I/A 3 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-10
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ SERRANO RAMON
Mostramos los datos de JIMENEZ SERRANO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ SERRANO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos