LILLO PEREZ JESUS
Informe ejecutivo de LILLO PEREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LILLO PEREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIL SYSTEM SL | Administrador Solidario | 17/10/2019 | |
AGUAS DE LA AXARQUIA SL | Administrador Solidario | 08/04/2010 | 24/12/2013 |
AGUAS SIERRA MAGINA SL | Administrador Solidario | 12/06/2010 | 24/12/2013 |
VINCULACIONES DE LILLO PEREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO PEREZ JESUS
Empresa: HERMANOS LILLO PEREZ SL
Administrador Solidario
- Lillo Perez Alfredo
- Lillo Perez Jacinto
- Lillo Perez Jesus
- Lillo Perez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 135, S 8, H J 14664, I/A 6 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-23
Empresa: AGUAS DE LA AXARQUIA SL
Administrador Solidario
- Lillo Perez Alfredo
- Lillo Perez Jesus
- Lillo Perez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 164, S 8, H J 17931, I/A 3 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-154-23
Empresa: AGUAS SIERRA MAGINA SL
Administrador Solidario
- Lillo Perez Alfredo
- Lillo Perez Jesus
- Lillo Perez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 36, S 8, H J 18057, I/A 3 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-23
Empresa: AGUAS SIERRA MAGINA SL
Administrador Solidario
- Lillo Perez Alfredo
- Lillo Perez Jesus
- Lillo Perez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 10, S 8, H J 18057, I/A 1 (12/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-23
Empresa: AGUAS DE LA AXARQUIA SL
Administrador Solidario
- Lillo Perez Alfredo
- Lillo Perez Jesus
- Lillo Perez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 160, S 8, H J 17931, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-23
Información de LILLO PEREZ JESUS
Mostramos los datos de LILLO PEREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO PEREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos