LOEWE DURALL GERMAN
Informe ejecutivo de LOEWE DURALL GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOEWE DURALL GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHALION DATA SERVICES SL | REPR.143 RRM | 22/02/2024 | |
SPIRANGLE HOMES SL | REPR.143 RRM | 18/01/2021 | |
SPIRANGLE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE LOEWE DURALL GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOEWE DURALL GERMAN
Empresa: SHALION DATA SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48267 , F 180, S 8, H B 535755, I/A 19 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: SHALION DATA SERVICES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48267 , F 180, S 8, H B 535755, I/A 19 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: SPIRANGLE HOMES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45604 , F 216, S 8, H B 486331, I/A 14 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: AICRAFT VENTURES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 219, S 8, H B 535755, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: AICRAFT VENTURES SL
Consejero Delegado Solidario
- Loewe Durall German
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 219, S 8, H B 535755, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Unico
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46107 , F 28, S 8, H B 228142, I/A 43 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: AICRAFT VENTURES SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 217, S 8, H B 535755, I/A 2 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: MR NOOW INTERNET SL
Consejero
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46234 , F 97, S 8, H B 409902, I/A 13 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: SPIRANGLE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Loewe Durall German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46906 , F 173, S 8, H B 534916, I/A 1 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: CLABERE NEGOCIOS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V- SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 172, S 8, H B 355979, I/A 19 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
VER MAS ACTOS
Información de LOEWE DURALL GERMAN
Mostramos los datos de LOEWE DURALL GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOEWE DURALL GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos