MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 48
Empresas activas: 40
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKER REAL 2023 SL | Representante | 05/07/2024 | |
SOLAR BS 016 SL | Apoderado | 08/12/2023 | |
SOLAR BS 024 SL | Apoderado | 08/12/2023 | |
SOLAR BS 018 SL | Apoderado | 08/12/2023 | |
SOLAR BS 022 SL | Apoderado | 06/12/2023 | |
SOLAR BS 020 SL | Apoderado | 06/12/2023 | |
SOLAR BS 019 SL | Apoderado | 06/12/2023 | |
SOLAR BS 021 SL | Apoderado | 04/12/2023 | |
SOLAR BS 030 SL | Apoderado | 04/12/2023 | |
SOLAR BS 029 SL | Apoderado | 04/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
Empresa: BROKER REAL 2023 SL
Representante
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813469, I/A 2 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: SOLAR BS 018 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 211, S 8, H M 808667, I/A 2 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: SOLAR BS 016 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 181, S 8, H M 808665, I/A 2 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: SOLAR BS 024 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 166, S 8, H M 808664, I/A 2 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: SOLAR BS 019 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46005 , F 136, S 8, H M 808368, I/A 2 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: SOLAR BS 020 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46005 , F 126, S 8, H M 808367, I/A 2 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: SOLAR BS 022 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46005 , F 116, S 8, H M 808366, I/A 2 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: SOLAR BS 028 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45886 , F 206, S 8, H M 806445, I/A 2 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Empresa: SOLAR BS 029 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45886 , F 196, S 8, H M 806444, I/A 2 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Empresa: SOLAR BS 030 SL
Apoderado
- Martin Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45886 , F 186, S 8, H M 806443, I/A 2 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN DOMINGUEZ CARLOS
Mostramos los datos de MARTIN DOMINGUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DOMINGUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos