MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
Informe ejecutivo de MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2013 | 30/05/2022 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 26/12/2008 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldegunde Ribera Juan Jose
- Alvaro Lopez Elena Patricia
- Antolin Pajares Cesar
- Arias Nuevo Maria Montserrat
- Ariza Alvarez Luis Miguel
- Artero Lopez Maria Isabel
- Baro Vilanova Joan
- Benavides Plaza Maria Teresa
- Beser Santalucia Javier
- Borlaf Abad Raul
- Burgos Grau Javier
- Callejo Alvarez Rosa Maria
- Calvo Faya Ismael
- Campeño Lopez Beatriz
- Ceruti Esperanza Maria De Las Mercedes
- Cidoncha Sabido Maria Dolores
- Cuquejo Queimadelos Jose Luis
- De La Rosa-degrelle Ramirez Gonzalo Leon
- Del Valle Jaen Isabel Maria
- Diaz Marzoa Jesus
- Diaz Molina Margarita Sonia
- Diego Velasco Jose Maria De
- Dominguez Lausin David
- Encarnacion Navarro Cano
- Esco Bretos Antonio
- Escobar Diaz Begoña
- Escuin Garcia Jorge
- Estevez Gonzalez Susana
- Fernandez Abia Santiago
- Fernandez Hernandez Oscar
- Fernandez Ibarrondo Jose Gabriel
- Fernandez Jimenez Pascual
- Fiol Anton Javier
- Francisco Javier Tarres Torne
- Fuentes Pomes Joan
- Galobart Regas Maria Alejandra
- Galvan Palma Antonio Jose
- Garcia Lemos Maria Jose
- Garrido Rocha Jose
- Gimenez Rodriguez Angel Francisco
- Gomez De La Cueva Aparicio Isabel
- Gomez Guerrero Jose Luis
- Gomez Hurtado Jesus German
- Heredia Vargas Maria Francisca
- Hidalgo Lopez Jose Luis
- Jimenez Muñoz Antonio Jesus
- Juan Luis Prieto Payan
- Justel Miranda Ruben
- Llado Beleta Blanca
- Manuel Morales Gallarin
- Maria Campello Vicente
- Maria Del Carmen Gonzalez Janeiro
- Maria Elisa Rubio Garcia
- Maria Pilar Garcia Gallego
- Marquez Diaz Monica
- Martin De La Fuente Victor Aaron
- Martin Martin Luis
- Martiñez Cañego Julia
- Martinez Carbonell Lopez Begoña
- Mata Roncero Juan Antonio
- Merino Hernandez Pablo
- Montaño Roldan Jesus
- Montero Lopez Alejandro
- Munte Griso Sebastian
- Nores Monzon Adela Maria
- Orfila Timoner Juan Fernando
- Ortega Maroto Maria Del Mar
- Padin Novoa Jose Antonio
- Perez Dorado Fatima
- Piquer Garcia Vicent
- Recuero Sanchez Maria Jose
- Relea Fernandez Maria Del Valle
- Rodriguez Dominguez Francisco Manuel
- Rodriguez Vega Julio
- Santiago Herrero Moreno
- Serra Freixa Montserrat
- Solana Celaya Jaime
- Soler Severino Maria Del Coro
- Tarrago Rigau Antonio
- Valls Vilalta Maria Teresa
- Vazquez Rodriguez Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
- Alberto Gonzalo Rodriguez
- Antonio Francisco Garrido Rodriguez
- Benavides Plaza Maria Teresa
- Caballero Manzano Jose Luis
- Enrique Ibañez Gomez De La Torre
- Gimenez Rodriguez Angel Francisco
- Joaquin Manuel Molina Moreno
- Jose Maria Perez Gomez De La Cueva
- Juan Carmona Escalante
- Juan Carmona Escalante
- Juan Luis Prieto Payan
- Luis Yañez Cabello
- Manuel Morales Gallarin
- Maria Cristina Agudo Lopez
- Maria Elisa Rubio Garcia
- Montagut Bosch Rosa Maria
- Navarro Fernandez Balduino
- Navarro Fernandez Balduino
- Poza Fresnillo Carlos
- Recalde Salaberria Ana
- Silvia Guell Hernandez
- Simon Blanco Ana Maria
- Villa Delgado Maria Jesus
- Wei Xin Tan
Apoderado Solidario
- Caraza Morales Jaime
- Eduardo Garcia Arroyo
- Hazas Guerra Carlos
- Hazas Guerra Carlos
- Ines Serrano Gonzalez
- Joaquin Manuel Molina Moreno
- Kindelan Oteyza Alejandra
- Nus Badia Jose Maria
- Pajares Garcia Adolfo
- Plaza Lopez Andreu
- Ramirez Morales Adolfo
- Ramirez Morales Adolfo
- Salarich Fernandez De Valderrama Magdalena Sofia
- Santiago Herrero Moreno
Apoderado
- Ana Maria Galindo Campillo
- Antonio Bonilla Ramos
- Antonio Francisco Garrido Rodriguez
- Antonio Francisco Garrido Rodriguez
- Caballero Manzano Jose Luis
- Compostizo Catala Maria-carmen
- Elisa Esperanza Perez Diez
- Garcia Mateos Luis
- Hazas Guerra Carlos
- Javier Gallego Almingol
- Javier Garcia Garcia
- Joaquin Manuel Molina Moreno
- Jose Antonio Ruiz Murillo
- Jose Maria Perez Gomez De La Cueva
- Luis Yañez Cabello
- Maria Cristina Agudo Lopez
- Maria Isabel Pintor Garcia
- Maria Pilar Martinez Corcoles
- Montagut Bosch Rosa Maria
- Navarro Fernandez Balduino
- Perez Saiz Enrique
- Poza Fresnillo Carlos
- San Miguel Garcia Roberto
- Simon Blanco Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 159, S 8, H S 1960, I/A 4599 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Maza Ruiz Joaquin
- Hermo Souto Angel Manuel
- Hermo Suarez Salvador
- Hernandez Fernandez Paloma
- Hernandez Garcia Eloy
- Hernandez Jimenez Iratxe
- Hernandez Mateos Jose Luis
- Hernandez Menendez Vicente
- Hernandez Ruano Maria Del Mar
- Hernandez Yague Esperanza
- Hernando Quevedo Mariano
- Herraez Acinas Teodoro Jose
- Herraez Rodriguez Ana Ines
- Herranz Arranz Maria Soledad
- Herranz Crespo Jesus Ignacio
- Herrero Batalla Cristina
- Herrero Calle Nuria
- Herreros Ruiz Ines
- Holgado Gomez Fernando
- Hoz Ortega Jesus De La
- Huerta Fernandez Juan Bautista
- Huidobro Labarga Felix Angel
- Ibañez Lopez Jose Manuel
- Ibañez Murga Eduardo
- Ibarra Ochoa De Eribe Rafael
- Iglesia Rios Manuel De La
- Iglesias Maneiro Maria Jesus
- Iglesias Martinez Simon
- Iglesias Mato Luis Miguel
- Iglesias Telleriarte Saioa
- Inoriza Jado Milagros
- Irago Garcia Mercedes
- Iruarrizaga Barrenechea Oscar
- Iruarrizaga Fano Lorea
- Izarra Peciña Gorka
- Izquierdo De Arriba Jose Miguel
- Jimenez Fernandez Juan Ramon
- Jimenez Fernandez Raul
- Jimenez Lezcano Juan Jose
- Jimeno Barral Juan Carlos
- Jordan Litago Javier
- Juanes Diaz Fernando
- Juarez Castro Angelica Patricia
- Junco Pelaez Andres
- Komaritskaya Irina
- Konyay Angulo Carlos
- Lafont Herrero Ion Ezkerra
- Lagaron Gomez Fernando
- Lago Duran Begoña
- Lagunas Martinez Inmaculada
- Lama Bravo Oscar
- Lama Fernandez Luis Cesareo
- Landa Martinez De Ezquerecocha Javier
- Lantaron Fernandez Elena
- Larfeuil Villamil Monica
- Larroda Romero Alberto
- Laucirica Aldama Ana
- Leal Couso Raquel
- Ledesma Andres Julian
- Ledo Losada Jesus Ramon
- Leguina Ceballos Alfonso
- Leiras Bosch Ana Maria
- Lemus Lemus Carlos
- Lencina Tornero Milagros
- Leon Martinez Maria Soledad
- Linares Navarro Daniel
- Liste Rodriguez Eva
- Llambrich Sanz Jorge
- Llana Gonzalez Marcos Antonio
- Llanes Iglesias Jesus Orfelo
- Llaneza Llaneza Beatriz
- Llanos Rodriguez Luis Alfonso
- Llorens Toldra Sandra
- Llorente Garabaya Manuel Gregorio
- Loira Filgueira Carmen
- Lois Barcia Pilar
- Lomba Rodriguez Victor
- Lombardia Nobueira Jose
- Lopez Cancio Garcia Marta
- Lopez De Armentia Alday Idoia
- Lopez De La Riva Agesta Diego
- Lopez Fernandez Jose Antonio
- Lopez Fernandez Maria Luisa
- Lopez Garcia Nuria
- Lopez Gomez Sonia
- Lopez Guisande Maria Jesus
- Lopez Lopez Maria Jose
- Lopez Lopez Ruth
- Lopez Martinez Gabriel
- Lopez Parte Enrique
- Lopez Perez Jose Javier
- Lopez Quiros Ignacio
- Lopez Repiso Daniel
- Lopez Rodriguez Eva
- Lopez Soto Jose
- Lopez Valcarcel Jose Luis
- Lorenzo Conde Jesus
- Lorenzo Luengo Macarena
- Lorenzo Pastor Sonia
- Lorenzo Piñon Alfonso Francisco
- Lorenzo Seco Maria Teresa
- Lorenzo Varela Sonia
- Losada Alvarez Jesus
- Losada Fernandez Jose
- Loureiro Brandon Maria Jose
- Lourido Rodriguez Cesar Javier
- Lozano Bravo Olga
- Luis Rodriguez Marta
- Macho Tadeo Jose
- Maestro Roman Eduardo
- Mallabiabarrena Pescador Saioa
- Mancha Herrero Andres
- Manzano Rodriguez Juan Ramon
- Marcos Barros Pedro Andres
- Marcos Fernandez Luis
- Marcos Romeo Ruben Alejandro
- Margareto Amigo Fernando
- Margareto Amigo Gerardo
- Margareto Amigo Jose Eduardo
- Marigomez Sobrino Maria Eulalia
- Marin Barja Maria Africa
- Marin Martin Carlos
- Marin Santos Garbiñe
- Marina Suarez Rafael
- Mariño Allegue Manuel
- Mariño Montero Antonio
- Mariño Puente Alejandro
- Martin Aristin Maria Soledad
- Martin-cubas Palencia Jose Matias
- Martin Delgado Ramon
- Martin Gomez Andres
- Martin Perez Francisco
- Martin Rodriguez Andres
- Martin Sanchez Francisco
- Martin Sanchez Jose Luis
- Martin Sanchez Juan
- Martin Santorum Pablo Ignacio
- Martin Sayagues Jose Antonio
- Martin Tardon Luis Mariano
- Martinez Basalo Veronica
- Martinez Calabaza Jesus Roberto
- Martinez Canto Francisco Javier
- Martinez Carbonell Lopez Begoña
- Martinez Fernandez Andrea
- Martinez Garcia Isabel
- Martinez-garin Arbide Maria Jesus
- Martinez Garrido Maria Luisa
- Martinez Gomez Jose Adolfo
- Martinez Hernandez Jose Ernesto
- Martinez Incera Tamara
- Martinez Leira Jose Tomas
- Martinez Lopez Francisco Javier
- Martinez Lopez Lydia Maria
- Martinez Lorenzo Lorena
- Martinez Lorenzo Raul
- Martinez Mocallan Robustiano
- Martinez Ortega Manuel Antonio
- Martinez Ramos Manuel
- Martinez Roca Francisco Javier
- Martinez Sobrino Dulce Maria
- Martinez Undagoitia Jose Antonio
- Massa Rey Sonia
- Mateos Tome Rocio
- Mayorga Gomez Maria-elena
- Mazaira Mendieta David
- Mazariegos Gonzalez Francisco Javier
- Medina Amezua Jose Maria
- Meleiro Araujo Sandra
- Mellado Sanchez Alvaro
- Mena Roman Maria Belen
- Mendez Atanes Luis
- Mendez Martinez Angel
- Mendez Martinez Modesto
- Mendez Reimunde Isabel
- Mendiguren Mugica Xabier
- Mendoza Bartolome Imanol Joseba
- Menendez Aneiros Maria Mercedes
- Menendez Berguño Francisco
- Menendez Bustos Lorea
- Menendez Fernandez Ana
- Menendez Menendez Jesus
- Menendez Prada Juan Antonio
- Merino Hortelano Maria Elena
- Meruelo Lejarriturri Juan Luis
- Mier Garcia Miguel Angel
- Miguelez Duran Ana Belen
- Miguez Crego Javier
- Miguez Rivas Jesus
- Millan Estevez Maria
- Miranda Diaz Jose Ramon
- Moas Perez Francisco Javier
- Mogollon Alba Abigail
- Moja Iturrizar Francisco Javier
- Molina Calvo Ana Maria
- Molina Garcia Jose Luis
- Molinuevo Lopez De Luzuriaga Susana
- Mollinedo Llaguno Jose-manuel
- Monasterio Ortiz Hiart
- Monsonis Garcia Ana Gloria
- Monteagudo Sanchez Cristina
- Montero Delgado Enrique
- Montero Larrambebere Angel Luis
- Montero Neria Jose Luis
- Montero Pascual Jose Miguel
- Montero Patiño Samuel
- Montero Roldan Francisco Javier
- Montoya Romero Jose
- Mora Ruiz-moyano Milagros
- Moraga Carrascal Julio Cesar
- Moraleda Valiente Benito
- Moreno Albiz Begoña
- Moreno Pardavila Nahikari
- Morente Bellon Juan Manuel
- Morera More Jose Maria
- Morilla Fonseca Miguel
- Morillo Asenjo Maria Jesus
- Moro Mateos Manuel
- Mosteiro Alvarez Rosa
- Mota Navarro Jose Ignacio
- Moya Ortega Jesus
- Muiño Souto Ana Isabel
- Munita Retenaga Arantza
- Muñiz Fernandez Cristina
- Muñiz Montero Eva Maria
- Muñiz Silvestre Ana Maria
- Muñoz Arrieta Jose Luis
- Muñoz Pulido Pedro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 4, S 8, H S 1960, I/A 2315 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-39
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Alonso Cano Jose Miguel
- Añon Lozano Ana Maria
- Arantegui Mateo Alejandro
- Barbera Zapero Victor
- Barco Iserte Eduardo
- Bautista Tortajada Beatriz
- Cano Baeza Antonio
- Castilla Piña Isabel
- Corbalan Sanchez De Las Matas Rodrigo
- Cortes Miranda Carles
- De Felipe Lobato Eduardo
- De La Peña Dominguez Antonio
- Delgado Rodrigo Miguel
- El Najjar Martinez Amina
- Espinosa Navarro Sylvia
- Fernandez Cano Benjamin
- Fontana Gil Maria
- Fraguas Gallardo Juan Manuel
- Lopez Nieto Jose Luis
- Martinez Carbonell Lopez Begoña
- Martinez Gonzalez Juan
- Martinez Triviño Sonia
- Melia Suarez Berta
- Montero Porcuna Ana
- Moreno Martinez Virginia
- Navas Bonete Maria Esther
- Ramos Corrales Carmen
- Rodriguez Hidalgo Teodomiro
- Ruiz Andujar Maria Del Mar
- Sala Garcia Jose Manuel
- Sanchis Ramon Asuncion
- Termens Gimenez Rafael
- Tormo Catala Beatriz
- Vives Moronta Astrid
- Zarzo Garcia Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 35, S 8, H M 28968, I/A 5927 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-28
Información de MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA
Mostramos los datos de MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CARBONELL LOPEZ BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos