MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | 04/08/2021 |
LIBERBANK SA | Apoderado | 23/12/2011 | 04/08/2021 |
LIBERBANK SA | Apoderado Solidario | 04/08/2016 | 02/04/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Solidario
- Alcantara Garcia Maria Eloisa
- Alvarez Alvarez Rafael
- Alvarez Gonzalez Ignacio
- Alvarez Gonzalez Ignacio
- Batuecas Ramos Maria Inmaculada
- Baz Diaz Teresa De Jesus
- Calvo Martinez Laureano Jose
- Cea Saez Aurelio Manuel
- Cortes Pascual Jose Maria
- De La Cruz Diaz Elvira
- Do Santos Guerrero David
- Fernandez Garcia Jose Luis
- Fernandez Lopez Jose Marcos
- Fernandez- Madera Martinez Jose
- Franganillo Sanchez Juan Maria
- Garcia Leal Jose Maria
- Gorron Cordero Maria Luisa
- Hidalgo Gomez Ana Maria
- Iglesias Abascal Maria Isabel
- Lazaro Lopez Jose Manuel
- Lopez Blanco Alfonso Enrique
- Lopez Falcon Ana
- Lorenzo Piqueras Elias Jose
- Martin Caballero Antonio
- Martin Forero Martin Carlos
- Martinez Argudo Alfonso Francisco
- Martinez Uvedo Jose Ignacio
- Martinez Uviedo Jose Ignacio
- Menendez Vallina Angel Fernando
- Molina Carron Ivan
- Monteagudo Ponce Enrique
- Montesinos Alfageme Manuel
- Noheda Diaz Almudena
- Pelaez Barcos Francisco Javier
- Ponce Ramirez Ana Adoracion
- Quintana Abascal Leopoldo
- Rivas Pintos Maria Lucia
- Rodriguez Fernandez Blanca Elena
- Salcedo Mora Patricia
- Santisteban Guerrero Irantzu
- Taboada Fernandez Luis Manuel
- Vallecillo Arboleya Juan Maria
- Vinuesa Mijan Alejandrino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39508 , F 59, S 8, H M 520137, I/A 608 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Leal Jose Maria
- Martinez Uvedo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39508 , F 52, S 8, H M 520137, I/A 603 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Solidario
- Alcantara Garcia Maria Eloisa
- Alvarez Alvarez Rafael
- Ballesteros Encinas Jose Luis
- Batuecas Ramos Maria Inmaculada
- Baz Diaz Teresa De Jesus
- Blanco Rojo Constantino
- Calvo Martinez Laureano Jose
- Cea Saez Aurelio Manuel
- Cortes Pascual Jose Maria
- De La Cruz Diaz Elvira
- Do Santos Guerrero David
- Fernandez Garcia Jose Luis
- Fernandez Lopez Jose Marcos
- Fernandez- Madera Martinez Jose
- Fernandez Miranda Alonso Candela
- Franganillo Sanchez Juan Maria
- Garcia De Medrano Agustin
- Garcia Leal Jose Maria
- Gorron Cordero Maria Luisa
- Gutierrez Chaves Francisco
- Hidalgo Gomez Ana Maria
- Iglesias Abascal Maria Isabel
- Lazaro Lopez Jose Manuel
- Liebanas Barbero Juan Bautista
- Lopez Blanco Alfonso Enrique
- Lopez Falcon Ana
- Lopez Garcia Benjamin
- Lorenzo Piqueras Elias Jose
- Marchena Zambrano Antonio
- Martin Caballero Antonio
- Martin Forero Martin Carlos
- Martin Rubio Eugenio
- Martinez Argudo Alfonso Francisco
- Martinez Morales Antonio
- Martinez Uvedo Jose Ignacio
- Menendez Vallina Angel Fernando
- Mestre Moreiro Jose Luis
- Miguel Diaz Manuel
- Molina Carron Ivan
- Monteagudo Ponce Enrique
- Montesinos Alfageme Manuel
- Muñoz Muñoz Jose Antonio
- Noheda Diaz Almudena
- Pelaez Barcos Francisco Javier
- Ponce Ramirez Ana Adoracion
- Quintana Abascal Leopoldo
- Riego Diego Juan Carlos
- Rivas Pintos Maria Lucia
- Rodriguez Fernandez Blanca Elena
- Salcedo Mora Patricia
- Taboada Fernandez Luis Manuel
- Valenciano Jimenez Emilio Jesus
- Vallecillo Arboleya Juan Maria
- Vinuesa Mijan Alejandrino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33808 , F 197, S 8, H M 520137, I/A 250 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Ablanedo Robledo Yolanda
- Alonso Fernandez Maria Del Pilar
- Alvarez Alonso Maria Del Pilar
- Alvarez Cuesta Rafael
- Alvarez Garcia Jesus Manuel
- Alvarez Pinilla Antonio Maria
- Alvarez Rodriguez Maria Jenara
- Basarte Albertos Javier
- Benito Perez Roman
- Berrocal Lanzarot Marina
- Blanco Alvarez Elias
- Castillo Ramos Jacinto
- Cepeda Gonzalez Francisco Jesus
- Cernuda Del Rio Jose Manuel
- Cima Prado Juan Jose
- Crespo Garcia Margarita
- De La Fuente Piquet Enrique Manuel
- De La Roza Casielles Juan Jose
- De Luis Marcos Jose Luis
- De Sande Gutierrez Jose
- Del Castillo Alcantara Ana Maria
- Del Rio Lopez Jose Ignacio
- Diez Cerezo Maria De La Calle
- Diez Fernandez Jorge-alberto
- Echenique Lorenzo Ana
- Estebanez Conde Antonio
- Felgueroso Vazquez Ignacio
- Fernandez-avello Garcia-tuñon Rodrigo
- Fernandez Gonzalez Berta Amelia
- Fernandez Rodriguez Bernardino
- Ferrero Fano Susana Maria
- Florez Fernandez Jose Manuel
- Garcia Areces Juan Jesus
- Garcia Esperanza Javier
- Garcia Navarro Irene Maria
- Garcia Pariente Santos
- Garcia Parra Maria Jose
- Garcia Redondo Miguel Angel
- Garcia Rodriguez Maria Eugenia
- Garcia Vergara Miguel Angel
- Giner Maseda Marcos
- GOMEZ GONZALEZ ANGEL
- Gonzalez De Herrero Domingo Javier
- Gonzalez Fernandez Jovino Fernando
- Gonzalez Gancedo Raquel
- Gonzalez Gonzalez Maria Jesus
- Gutierrez Fernandez Alfonso Antonio
- Gutierrez Fernandez Jose Manuel
- Halpern Serra Carlos Federico
- Lahera Del Castillo Carmelo
- Lopez Espuela Javier Gregorio
- Lucas Rodriguez Maria Inmaculada
- Lunar Moreno David
- Malpartida Iglesias Jose Antonio
- Marcos Maldonado Angel Miguel
- Marino Gonzalez Matias
- Martin-albo Perez-valiente Miguel Angel
- Martin De La Montaña Maria Montaña
- Martinez Pallasa Emilio
- Martinez Rubio Manuel
- Martinez Secades Andres
- Martinez Uvedo Jose Ignacio
- Mendez Suarez Luis Fernando
- Mendez Suarez Severiano Jesus
- Menendez Alvarez Jose Luis
- Menendez Gonzalez Aurora
- Menendez Gonzalez Maria Victoria
- Menendez Pujadas Jose Javier
- Meras Gonzalez Jesus Manuel
- Montes Sanchez Ismael
- Moreno Rodriguez Jaime
- Moya Serrano Jesus Alberto
- Muñoz Sanchez Jose
- Navarro Mateos Juan Carlos
- Nogueira Sanchez Maria Isabel
- Orejas Fernandez Rodrigo
- Orgaz Sanchez Jose Luis
- Outeiral Rodriguez Monica
- Perez Fernandez Juan Antonio
- Perez Garcia Juan
- Perez Peces Melchor
- Perez Perez Gregorio
- Pita Broncano Ignacio Jose
- Polledo Perez Andres
- Prieto Paniagua Rosa Maria
- Rioja Zarrabeitia Beatriz
- Rodriguez Castillo Alberto
- Rodriguez Valles Miguel
- Rojas Paz Javier
- Roza Iglesias Cristina
- Roza Manzano Jesus Manuel
- Rubio Vallina Carlos
- Sampedro Carrera Eliseo
- Sanchez Arguelles Maria Del Pilar
- Sanchez De Posada Martinez Maria Covadonga
- Sanchez Gutierrez Fernando
- Sanchez Tejeda Eugenio
- Sande Garcia Pedro Antonio
- Santorio Ramos Felipe
- Solis Martinez Jose Antonio
- Suarez Banciella Luis
- Suarez Barbon Jose Emilio
- Suarez Gonzalez Marta
- Torices Lastra Raul
- Valdes Cid Jorge
- Vellella Martinez Rosa Aurora
- Villodre Pastor Fausto
- Zorrilla Gonzalez Elena
- Zuñiga Villamayor Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28887 , F 43, S 8, H M 520137, I/A 18 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Información de MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ UVEDO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos