MASFERRER DODAS ALBERT
Informe ejecutivo de MASFERRER DODAS ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MASFERRER DODAS ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABOBILADENTAL SL | Administrador Solidario | 14/06/2021 | |
PLANA LASER SL | Administrador Unico | 11/06/2021 | |
LES NENES MASFERRER SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | 11/06/2021 |
CENTRE DENTAL TORELLO SL | Administrador Unico | 01/06/2018 | 11/06/2021 |
MUÑOZ SELLES LABORATORI DENTAL SL | Administrador Solidario | 20/05/2010 |
VINCULACIONES DE MASFERRER DODAS ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASFERRER DODAS ALBERT
Empresa: CENTRE DENTAL TORELLO SL
Administrador Unico
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46438 , F 186, S 8, H B 520036, I/A 3 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: LABOBILADENTAL SL
Administrador Solidario
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40375 , F 183, S 8, H B 365874, I/A 4 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: LES NENES MASFERRER SL
Administrador Unico
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45207 , F 50, S 8, H B 480341, I/A 3 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: PLANA LASER SL
Administrador Unico
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36670 , F 12, S 8, H B 282192, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: BIOVIC CLINICA DENTAL SL
Administrador Unico
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46438 , F 185, S 8, H B 520036, I/A 1 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: LES NENES MASFERRER SL
Administrador Unico
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45207 , F 49, S 8, H B 480341, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Empresa: MASFERRER MUÑOZ SERVEIS DENTALS SL
Administrador Solidario
- Masferrer Dodas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38238 , F 14, S 8, H B 318567, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Información de MASFERRER DODAS ALBERT
Mostramos los datos de MASFERRER DODAS ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASFERRER DODAS ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos