MENENDEZ LOZANO BORJA
Informe ejecutivo de MENENDEZ LOZANO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ LOZANO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEKA DIGITAL SL | Administrador Solidario | 09/09/2024 | |
BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Consejero | 23/08/2024 | |
AETHER CHEMICAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
TECHNOACTIVITY SL | Consejero | 19/06/2024 | |
NEUROEDGE SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
RBLDE UNCONVENTIONAL SL | Presidente | 16/02/2024 | |
ORION BEKA COINVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 12/02/2024 | |
REINGA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 08/02/2024 | |
BLACK DIAMOND INVESTMENTS SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
SIMRES TRADE SA | Consejero | 06/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENENDEZ LOZANO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ LOZANO BORJA
Empresa: HEYTRADE TECH SL
Administrador Solidario
- Martinez-pardo Suardiaz Ramiro
- Menendez Lozano Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718560, I/A 8 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 226678, I/A 112 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: AETHER CHEMICAL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Menendez Lozano Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829657, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: TECHNOACTIVITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 499948, I/A 32 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: NEUROEDGE SL
Administrador Unico
- Menendez Lozano Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46635 , F 131, S 8, H M 818666, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: RBLDE UNCONVENTIONAL SL
Consejero
Presidente
- Menendez Lozano Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 205, S 8, H M 650727, I/A 15 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: ORION BEKA COINVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Menendez Lozano Borja
- Tejera Osuna Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 36, S 8, H M 814882, I/A 1 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: REINGA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Menendez Lozano Borja
- Tejera Osuna Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 87, S 8, H M 700867, I/A 13 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: REINGA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 87, S 8, H M 700867, I/A 13 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: BLACK DIAMOND INVESTMENTS SL
Apoderado
- Martin Rodriguez Ignacio
- Menendez Lozano Borja
- Rodriguez Fortunez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 69, S 8, H M 581922, I/A 26 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
VER MAS ACTOS
Información de MENENDEZ LOZANO BORJA
Mostramos los datos de MENENDEZ LOZANO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ LOZANO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos