MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUSTRAIN SL | Apoderado | 04/07/2024 |
VINCULACIONES DE MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: ACUSTRAIN SL
Apoderado
- Filibi Lopez Borja
- Mentrida Perez Francisco Javier
- Torrecilla Soria Jesus
- Vea Folch Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 76310, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: URDIN BREAK SL
Apoderado
- Mentrida Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 43911, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-20
Empresa: URDIN BREAK SL
Apoderado
- Mentrida Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 13, S 8, H SS 43911, I/A 2 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-20
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcantara Aenal Ignacio
- Armendariz Gomez Jose Luis
- Arroita Alvarez Estebam
- Carbonell Porro Joaquin
- De Los Mozos Olaizola Izaskun
- Echarri Badiola Jose Ignacio
- Gallego Garcia Julian
- Hernandez Novo Jesus
- Mentrida Perez Francisco Javier
- Murguiondo Echeverria Alfonso
- Ortiz Galan Ainhoa
- Rojas Galvis Joaquin-emilio-tercero
- Saenz Argandoña Arrieta Jose Antonio
- Uriarte Anasagasti Jose Vicente
- Uriarte Anasagasti Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 161, S 8, H SS 35009, I/A 24 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: TECHEM ENERGY SERVICES SL
Administrador Unico
- Mentrida Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32755 , F 14, S 8, H M 589576, I/A 7 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Empresa: FURNARI BUSINESS SL
Administrador Unico
- Mentrida Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32755 , F 11, S 8, H M 589576, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Información de MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENTRIDA PEREZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos