MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
Informe ejecutivo de MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DM OCHENTA CERO OCHO SL | Administrador Unico | 11/02/2013 | |
GALICA COMPLEMENTOS DE MODA SL | Administrador Unico | 05/02/2013 | |
TEVEKO REHABILITACION SL | Administrador Unico | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
Empresa: RODDIN-OBRAS Y REFORMAS SL
Liquidador
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 112, S 8, H C 46606, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-15
Empresa: RODDIN-OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Montare Escourido Humberto Roman
Liquidador
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 112, S 8, H C 46606, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-15
Empresa: DM OCHENTA CERO OCHO SL
Administrador Unico
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475 , F 112, S 8, H C 49652, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-15
Empresa: GALICA COMPLEMENTOS DE MODA SL
Administrador Unico
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 40, S 8, H C 49673, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-15
Empresa: TEVEKO REHABILITACION SL
Administrador Unico
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 16, S 8, H C 47715, I/A 1 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-15
Empresa: RODDIN-OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 111, S 8, H C 46606, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-15
Empresa: RODNI OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Montare Escourido Humberto Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 132, S 8, H C 41881, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-15
Información de MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN
Mostramos los datos de MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTARE ESCOURIDO HUMBERTO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos