NIETO GOMEZ ALVARO
Informe ejecutivo de NIETO GOMEZ ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIETO GOMEZ ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA MACC RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 26/08/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA SA | Apoderado | 07/08/2024 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado | 24/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC RESIDENCIAL SL | Apoderado | 02/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE 2 SA | Apoderado | 23/01/2024 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado | 22/08/2023 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 07/06/2023 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 28/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NIETO GOMEZ ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO GOMEZ ALVARO
Empresa: PROMONTORIA MACC RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Bilbao Aitor
- Gil Valls Alfonso
- Neira Bustamante Selina
- Nieto Gomez Alvaro
- Perez Gonzalez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 707199, I/A 44 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756246, I/A 32 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: DIEAC MADRID (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 615355, I/A 20 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Deñ Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inmaculada
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 85, S 8, H M 708813, I/A 35 (24/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RESIDENCIAL SL
Apoderado
- Anton Lopez Isabel
- Anton Lopez Isabel
- Anton Lopez Isabel
- Anton Lopez Isabel
- Berdion Mansilla Sergio
- Berdion Mansilla Sergio
- Berdion Mansilla Sergio
- Berdion Mansilla Sergio
- Berdion Mansilla Sergio
- Calderon Llanas Patricia
- Calderon Llanas Patricia
- Calderon Llanas Patricia
- Calderon Llanas Patricia
- Calderon Llanas Patricia
- Cruz Gutierrez Jesus
- Cruz Gutierrez Jesus
- Cruz Gutierrez Jesus
- Cruz Gutierrez Jesus
- Cubero Garcia Maria
- Cubero Garcia Maria
- Cubero Garcia Maria
- Dario Rojas Ruben
- Dario Rojas Ruben
- Dario Rojas Ruben
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gil Valls Alfonso
- Gonzalez Garcia Fernando
- Gonzalez Garcia Fernando
- Gonzalez Garcia Fernando
- Gonzalez Garcia Fernando
- Hernandez Seco Elena
- Hernandez Seco Elena
- Hernandez Seco Elena
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Karpfen Chris
- Karpfen Chris
- Karpfen Chris
- Karpfen Chris
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Lopez Santillana Amanda
- Lopez Santillana Amanda
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martis Pazos Miguel
- Martis Pazos Miguel
- Martis Pazos Miguel
- Martis Pazos Miguel
- Melguizo Rodriguez Marina
- Melguizo Rodriguez Marina
- Melguizo Rodriguez Marina
- Melguizo Rodriguez Marina
- Moreno Planas Carlos
- Moreno Planas Carlos
- Moreno Planas Carlos
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Nieto Gomez Alvaro
- Nieto Gomez Alvaro
- Nieto Gomez Alvaro
- Nieto Gomez Alvaro
- Perez Martinez Alejandro
- Perez Martinez Alejandro
- Perez Martinez Alejandro
- Sanchez Garcia Ruben
- Sanchez Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44757 , F 32, S 8, H M 707199, I/A 36 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RESIDENCIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aymerich De Franschesi Ana
- Aymerich De Franschesi Ana
- Aymerich De Franschesi Ana
- Aymerich De Franschesi Ana
- Calderon Llanas Patricia
- Calderon Llanas Patricia
- Dario Rojas Ruben
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnad Petrus Martinus Maria
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Donkers Wijnand Pmm
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia-valdecasas Vaticon Bruno
- Garcia-valdecasas Vaticon Bruno
- Garcia-valdecasas Vaticon Bruno
- Garcia-valdecasas Vaticon Bruno
- Gonzalez Garcia Fernando
- Gonzalez Garcia Fernando
- Hernandez Seco Elena
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Jimenez Montes Enrique
- Karpfen Chris-marcel
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Manau Fandos Ruben
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Marin Diez Arturo
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martis Pazos Miguel
- Martis Pazos Miguel
- Mondragon Borasio Gonzalo Exequiel
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Neira Bustamante Selina
- Nieto Gomez Alvaro
- Nieto Gomez Alvaro
- Ordinas Lopez Maria
- Perez Martinez Alejandro
- Perez Martinez Alejandro
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- Queizan Lopez Barbara
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44757 , F 32, S 8, H M 707199, I/A 36 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Neira Bustamante Selina
- Nieto Gomez Alvaro
- Perez Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 145, S 8, H M 773939, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 141, S 8, H M 773939, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Cubero Garcia Maria
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Melguizo Rodriguez Marina
- Montero Marin Nuria
- Nieto Gomez Alvaro
- Pau Lozano Avelino
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Perez Martinez Alejandro
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44220 , F 135, S 8, H M 762455, I/A 16 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado Solidario
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Aris Manzano San Pablo
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Cubero Garcia Maria
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Melguizo Rodriguez Marina
- Montero Marin Nuria
- Nieto Gomez Alvaro
- Pau Lozano Avelino
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Perez Martinez Alejandro
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44220 , F 134, S 8, H M 762455, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
VER MAS ACTOS
Información de NIETO GOMEZ ALVARO
Mostramos los datos de NIETO GOMEZ ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO GOMEZ ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos