NIGEL JAMES BOSWELL
Informe ejecutivo de NIGEL JAMES BOSWELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIGEL JAMES BOSWELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUZMAN GASTRONOMIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2023 | |
BIDCORP SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2022 | |
GUZMAN GASTRONOMIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2019 |
VINCULACIONES DE NIGEL JAMES BOSWELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIGEL JAMES BOSWELL
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47619 , F 84, S 8, H B 305775, I/A 62 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47619 , F 84, S 8, H B 305775, I/A 62 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: BIDCORP SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 141, S 8, H B 497201, I/A 16 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Empresa: BIDCORP SPAIN SL
Consejero
- Andrew Mark Selley
- Grant Leslie Cox
- Nigel James Boswell
- Stephen David Bender
Presidente
- Nigel James Boswell
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 138, S 8, H B 497201, I/A 14 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46246 , F 80, S 8, H B 305775, I/A 51 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46246 , F 80, S 8, H B 305775, I/A 51 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellvi Hermosilla Juan Jose
- Grant Leslie Cox
- Nigel James Boswell
- Stephen David Bender
- Valmaña Pi Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46246 , F 77, S 8, H B 305775, I/A 49 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Consejero
- Andrew Mark Selley
- Nigel James Boswell
Presidente
- Nigel James Boswell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46246 , F 76, S 8, H B 305775, I/A 47 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado
- Nigel James Boswell
- Stephen David Bender
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46246 , F 73, S 8, H B 305775, I/A 42 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
Empresa: GUZMAN GASTRONOMIA SL
Consejero
- Bernard Larry Berson
- Franch De Francisco Jordi
- Nigel James Boswell
- Saiz Gonzalez Jesus
- Stephen David Bender
Presidente
- Nigel James Boswell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 141, S 8, H B 305775, I/A 37 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
VER MAS ACTOS
Información de NIGEL JAMES BOSWELL
Mostramos los datos de NIGEL JAMES BOSWELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIGEL JAMES BOSWELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos