PADRON BARRERA FERNANDO
Informe ejecutivo de PADRON BARRERA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADRON BARRERA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO PROCTOLOGICO DOCTOR PADRON SL | Apoderado | 24/10/2011 | |
PADRON Y REVILLA SL | Apoderado | 29/03/2011 |
VINCULACIONES DE PADRON BARRERA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON BARRERA FERNANDO
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Liquidador
- Padron Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 149, S 8, H GC 16345, I/A 13 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Liquidador
- Padron Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 225, S 8, H GC 16345, I/A 10 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-35
Empresa: CECOPEX SL
Administrador Solidario
- Padron Barrera Fernando
- Revilla Pujal Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 182, S 8, H GC 37483, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Apoderado
- Padron Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 60, S 8, H GC 16750, I/A 5 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-35
Administrador Solidario
- Padron Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 60, S 8, H GC 16750, I/A 4 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-35
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Padron Barrera Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 92, S 8, H GC 27293, I/A 3 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Apoderado
- Padron Barrera Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 224, S 8, H GC 16345, I/A 4 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-35
Información de PADRON BARRERA FERNANDO
Mostramos los datos de PADRON BARRERA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON BARRERA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos