PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
Informe ejecutivo de PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGO DEL SUR SL | Administrador Mancomunado | 09/05/2022 | |
MARIA AUXILIADORA DOS SA | Secretario | 29/05/2017 | |
MARIA AUXILIADORA DOS SA | Consejero | 29/05/2017 | |
TALLERES GONZALEZ Y PARIS SL | Administrador Mancomunado | 23/05/2017 | |
PARIS OLMEDO SLL | Liquidador Mancomunado | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
Empresa: MARIA AUXILIADORA DOS SA
Consejero
- Gonzalez Fernandez Jose
- Paris Maldonado Ismael Jesus
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Presidente
Secretario
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5673 , F 88, S 8, H SE 90399, I/A 9 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
Empresa: PAGO DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Jose
- Paris Maldonado Ismael Jesus
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7220 , F 198, S 8, H SE134674, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
Empresa: MARIA AUXILIADORA DOS SA
Consejero
- Gonzalez Fernandez Jose
- Paris Maldonado Ismael Jesus
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Pres.Honorif
Presidente
Secretario
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5673 , F 88, S 8, H SE 90399, I/A 8 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-41
Empresa: TALLERES GONZALEZ Y PARIS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Jose
- Paris Maldonado Ismael Jesus
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Pres.Honorif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 93, S 8, H SE 2372, I/A 7 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-41
Empresa: PARIS OLMEDO SLL
Liquidador Mancomunado
- Olmedo Sotomayor Ignacio
- Paris Joya Rafael
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835 , F 137, S 8, H SE 55461, I/A 2 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-41
Empresa: PARIS OLMEDO SLL
Administrador Mancomunado
- Olmedo Sotomayor Ignacio
- Paris Joya Rafael
- Paris Maldonado Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3835 , F 137, S 8, H SE 55461, I/A 2 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-41
Información de PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO
Mostramos los datos de PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARIS MALDONADO RAFAEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos