PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SE BORDNETZE SPAIN SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
SE BORDNETZE SPAIN SL | Apoderado | 19/05/2023 | |
SE BORDNETZE SPAIN SL | Apoderado | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
Empresa: SE BORDNETZE SPAIN SL
Apoderado
- Noain Alzate Abigail
- Pascual Cornago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 202, S 8, H NA 41112, I/A 8 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-31
Empresa: SE BORDNETZE SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Noain Alzate Abigail
- Pascual Cornago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 202, S 8, H NA 41112, I/A 7 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-31
Empresa: SE BORDNETZE SPAIN SL
Apoderado
- Camacho Olaeta Maider
- Noain Alzate Abigail
- Pascual Cornago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 201, S 8, H NA 41112, I/A 5 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-31
Empresa: SE BORDNETZE SPAIN SL
Apoderado
- Noain Alzate Abigail
- Pascual Cornago Jose Antonio
- Velez Agorriz Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 201, S 8, H NA 41112, I/A 4 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-31
Empresa: SE BORDNETZE SL
Administrador Mancomunado
- Noain Alzate Abigail
- Pascual Cornago Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 198, S 8, H NA 41112, I/A 1 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-31
Información de PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL CORNAGO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos