PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFLU SA | Presidente | 16/02/2011 | 28/11/2013 |
CAFLU SA | Consejero | 16/02/2011 | 28/11/2013 |
CAFLU SA | Consejero Delegado | 16/02/2011 | 28/11/2013 |
INSTALACIONES CAFLUSA SL | Administrador | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
Empresa: CAFLU SA
Consejero Delegado
- Bertran Sanchez Miguel
- Perez De Leon Perez Rafael
Consejero
- Bertran Sanchez Miguel
- Perez De Leon Perez Rafael
- Recio Dominguez Nuria Cristina
- Sanchez Arman Maria Luisa
Presidente
- Perez De Leon Perez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28820 , F 186, S 8, H B 74066, I/A 20 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Empresa: CAFLU SA
Consejero Delegado
- Bertran Sanchez Miguel
- Perez De Leon Perez Rafael
Consejero
- Bertran Sanchez Miguel
- Perez De Leon Perez Rafael
- Recio Dominguez Nuria Cristina
- Sanchez Arman Maria Luisa
Presidente
- Perez De Leon Perez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28820 , F 185, S 8, H B 74066, I/A 17 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Empresa: INSTAL.LACIONS I MUNTATGES 2000 SL
Administrador
- Bertran Sanchez Miguel
- Perez De Leon Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30015 , F 113, S 8, H B 168657, I/A 3 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-08
Información de PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL
Mostramos los datos de PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ DE LEON PEREZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos