QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA DE ALAVA SEGUROS DE EDIFICIOS A PRIMA FIJA MUTUA DE SEGUROS | Presidente | 12/08/2024 | |
MUTUA DE ALAVA SEGUROS DE EDIFICIOS A PRIMA FIJA MUTUA DE SEGUROS | Consejero | 12/08/2024 | |
MUTUA DE ALAVA SEGUROS DE EDIFICIOS A PRIMA FIJA MUTUA DE SEGUROS | PresEjecutiv | 12/08/2024 |
VINCULACIONES DE QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
Consejero
- Barañano Abasolo Aitor
- Ortiz Barredo Aitziber
- Ortiz Barredo Emma
- Peche Salinero Ana Maria
- Quintana Garcia Pedro Maria
PresEjecutiv
- Quintana Garcia Pedro Maria
Presidente
- Quintana Garcia Pedro Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 3,BIS , I/ 21 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Consejero
- Barañano Abasolo Aitor
- Ortiz Barredo Aitziber
- Ortiz Barredo Emma
- Peche Salinero Ana Maria
- Quintana Garcia Pedro Maria
Presidente
- Quintana Garcia Pedro Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 3,BIS , I/ 21 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Empresa: SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS RURALES DE ALAVA MUTUA A PRIMA FIJA
Consejero
- Barañano Abasolo Aitor
- Ortiz Barredo Aitziber
- Ortiz Barredo Emma
- Peche Salinero Ana Maria
- Quintana Garcia Pedro Maria
Presidente
- Quintana Garcia Pedro Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2 , F 25, S 8, H VI 3,BIS , I/ 16 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-01
Empresa: BIZKAIFORM SL
Liquidador
- Quintana Garcia Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4972 , F 181, S 8, H BI 52925, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48
Empresa: BIZKAIFORM SL
Administrador Unico
- Quintana Garcia Pedro Maria
Liquidador
- Quintana Garcia Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4972 , F 181, S 8, H BI 52925, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48
Información de QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA
Mostramos los datos de QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANA GARCIA PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos