RIERA CREUS ANNA MARIA
Informe ejecutivo de RIERA CREUS ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIERA CREUS ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIERA TRULLAS PICH ASSESSORS SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 | |
AUDIT MANRESA SL | Administrador Solidario | 20/02/2015 |
VINCULACIONES DE RIERA CREUS ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA CREUS ANNA MARIA
Empresa: EL PLAER DEL DESCANS SL
Administrador Unico
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 84, S 8, H B 245935, I/A 2 N (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Empresa: OTHER SPACES PALLARS 135 SL
Administrador Solidario
- Pich Macia Jaume
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46147 , F 89, S 8, H B 510998, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-08
Empresa: TRACSERVIS SL
Administrador Concursal
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26315 , F 30, S 8, H B 102093, I/A 8 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: AUDIT MANRESA SL
Administrador Solidario
- Riera Creus Anna Maria
- Trullas Flotats Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 161, S 8, H B 8883, I/A 9 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-08
Empresa: AUDIT MANRESA SL
Consejero Delegado
- Riera Creus Anna Maria
Consejero
- Gironella Masgrau Emilio
- Riera Creus Anna Maria
- Trullas Flotats Jose
Presidente
Secretario
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 161, S 8, H B 8883, I/A 9 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-08
Empresa: EL PLAER DEL DESCANS SL
Administrador Unico
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 84, S 8, H B 245935, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: EL PLAER DEL DESCANS SL
Administrador
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 84, S 8, H B 245935, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: AUDIT MANRESA SL
Consejero Delegado
- Riera Creus Anna Maria
Consejero
- Gironella Masgrau Emilio
- Riera Creus Anna Maria
- Trullas Flotats Jose
Presidente
Secretario
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20544 , F 116, S 8, H B 8883, I/A 7 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: AUDIT MANRESA SL
Consejero Delegado
- Riera Creus Anna Maria
Consejero
- Gironella Masgrau Emilio
- Riera Creus Anna Maria
- Trullas Flotats Jose
Presidente
Secretario
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20544 , F 116, S 8, H B 8883, I/A 7 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: OFICINA GENERICA SL
Administrador
- Riera Creus Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33605 , F 195, S 8, H B 231696, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
VER MAS ACTOS
Información de RIERA CREUS ANNA MARIA
Mostramos los datos de RIERA CREUS ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA CREUS ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos