ROGER DANIEL ISAAC
Informe ejecutivo de ROGER DANIEL ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROGER DANIEL ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRU 2012 SL | Administrador Unico | 02/09/2022 | |
GOLDEN MASK SYSTEMS SL | Administrador Unico | 15/02/2019 | |
ZIALU ITG SL | Administrador Unico | 21/09/2017 | |
SURUBI INVESTMENTS SL | Apoderado | 10/08/2017 | |
SURUBI INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 10/08/2017 | |
CEDRELA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 27/07/2017 | |
CEDRELA INVESTMENTS SL | Apoderado | 26/07/2017 | |
LEONARDO HOLDING ATLANTA MADRID SL | Administrador Unico | 03/11/2016 | |
LEONARDO PROPERTIES ATLANTA MADRID SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
LEONARDO PROPERTIES ATLANTA MADRID SL | Apoderado | 05/10/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROGER DANIEL ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGER DANIEL ISAAC
Empresa: TRU 2012 SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306, L 305, F 165, S 8, H IB 10650, I/A 14 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-07
Empresa: GOLDEN MASK SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37794 , F 43, S 8, H M 673237, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: ZIALU ITG SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35631 , F 103, S 8, H M 640389, I/A 4 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: SURUBI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 51, S 8, H M 643863, I/A 5 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: SURUBI INVESTMENTS SL
Apoderado
- Farre Labrador Estel La
- Lara Carrasco Ivan
- Nimer Maher
- Raz Shay
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 49, S 8, H M 643863, I/A 3 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: CEDRELA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 33, S 8, H M 643861, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-28
Empresa: CEDRELA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Farre Labrador Estel La
- Lara Carrasco Ivan
- Nimer Maher
- Raz Shay
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 31, S 8, H M 643861, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Empresa: SUN GODDESS SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34651 , F 48, S 8, H M 623296, I/A 5 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Apoderado
- Farre Labrador Estel La
- Nimer Maher
- Raz Shay
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35009 , F 205, S 8, H M 629671, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: FRESKY SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Roger Daniel Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35009 , F 205, S 8, H M 629671, I/A 3 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
VER MAS ACTOS
Información de ROGER DANIEL ISAAC
Mostramos los datos de ROGER DANIEL ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGER DANIEL ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos