SANTASUSANA RIERA FRANCESC
Informe ejecutivo de SANTASUSANA RIERA FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTASUSANA RIERA FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIPATRIMONIA INVEST SL | Consejero | 19/12/2023 | |
MATDER GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 05/10/2023 | |
CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA | Consejero | 23/08/2023 | |
MATDER GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 03/08/2016 | |
MATDER GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE SANTASUSANA RIERA FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTASUSANA RIERA FRANCESC
Empresa: MEDIPATRIMONIA INVEST SL
Consejero
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 78, S 8, H B 373894, I/A 28 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: MATDER GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38964 , F 15, S 8, H B 333437, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cairo Viñas Alberto
- Lluch Boada Albert
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 105, S 8, H B 29281, I/A 18 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 105, S 8, H B 29281, I/A 18 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 102, S 8, H B 29281, I/A 16 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 102, S 8, H B 29281, I/A 16 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 101, S 8, H B 29281, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA SA
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Josep
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 101, S 8, H B 29281, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Empresa: MATDER GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Santasusana Ribo Jose
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38964 , F 14, S 8, H B 333437, I/A 6 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: CTMTECH SL
Liquidador
- Santasusana Riera Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43823 , F 52, S 8, H B 439321, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
VER MAS ACTOS
Información de SANTASUSANA RIERA FRANCESC
Mostramos los datos de SANTASUSANA RIERA FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTASUSANA RIERA FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos