SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FALASE SL | Administrador Unico | 24/11/2016 | |
HIERROS BADAJOZ SA | Administrador Unico | 09/04/2015 | |
HIERROS ALHAMBRA SA | Administrador Unico | 25/03/2015 | |
HACIENDAS DEL GENIL SA | Administrador Unico | 21/08/2013 | |
LASEFREGAL SL | Socio Unico | 10/12/2010 | |
LASEFREGAL SL | Administrador Unico | 10/12/2010 |
VINCULACIONES DE SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: HIERROS ALHAMBRA SA
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 135, S 8, H GR 1693, I/A 14 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-18
Empresa: HACIENDAS DEL GENIL SA
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 72, S 8, H GR 1819, I/A 14 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-18
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 225, S 8, H GR 7767, I/A 16 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-18
Empresa: FALASE SL
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 201, S 8, H GR 49464, I/A 1 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-18
Empresa: HIERROS BADAJOZ SA
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 122, S 8, H BA 968, I/A 14 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-06
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 224, S 8, H GR 7767, I/A 14 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-18
Empresa: HIERROS ALHAMBRA SA
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 135, S 8, H GR 1693, I/A 13 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-18
Empresa: HACIENDAS DEL GENIL SA
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 71, S 8, H GR 1819, I/A 11 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-18
Empresa: LASEFREGAL SL
Administrador Unico
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 141, S 8, H GR 38995, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-18
Empresa: LASEFREGAL SL
Socio Único
- Serrano Galvez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408 , F 141, S 8, H GR 38995, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-18
Información de SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO GALVEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos