XAVIER PEREZ BERRUEZO
Informe ejecutivo de XAVIER PEREZ BERRUEZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XAVIER PEREZ BERRUEZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDA AIE | Apoderado | 25/03/2019 | |
EMPORHOTEL AIE | Apoderado | 05/03/2019 |
VINCULACIONES DE XAVIER PEREZ BERRUEZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER PEREZ BERRUEZO
Empresa: EMPORSIS AIE
Apoderado
- Xavier Perez Berruezo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 210, S 8, H GI 52991, I/A 12 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-17
Apoderado
- Xavier Perez Berruezo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 177, S 8, H GI 28679, I/A 11 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-17
Empresa: EMPORSIS AIE
Apoderado
- Xavier Perez Berruezo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 207, S 8, H GI 52991, I/A 5 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-17
Empresa: EMPORHOTEL AIE
Apoderado
- Xavier Perez Berruezo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 214, S 8, H GI 48270, I/A 6 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-17
Información de XAVIER PEREZ BERRUEZO
Mostramos los datos de XAVIER PEREZ BERRUEZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER PEREZ BERRUEZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos