ACAMPO CASELLAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanclemente, 20
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ACAMPO CASELLAS SA
CIF A50041128
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Promocion Inmobiliaria Rustica Y Urbana Sociedad L
VINCULACIONES DE ACAMPO CASELLAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACAMPO CASELLAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astier Lopez-madrazo Federico | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
De Yarza Lopez-madrazo Iñigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
De Yarza Lopez-madrazo Paloma | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
De Yarza Y Lopez Madrazo Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
Lopez-madrazo Hernandez Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
Marraco Lopez-madrazo Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
Mata Garcia Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2014 | 28/12/2018 |
Promocion Inmobiliaria Rustica Y Urbana Sociedad L | Socio Unico | 04/01/2017 | 28/12/2018 |
Promocion Inmobiliaria Rustica Y Urbana Sociedad L | Administrador Unico | 04/01/2017 | 28/12/2018 |
Terraza Blasco Gregorio | Apoderado | 28/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACAMPO CASELLAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 193, S 8, H Z 8151, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 193, S 8, H Z 8151, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 193, S 8, H Z 8151, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 193, S 8, H Z 8151, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-50
- C/ SANCLEMENTE 20 - PRIMERA PLANTA, OFICINA B (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 169, S 8, H Z 8151, I/A 20 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-50
- MODIFICACION Y REFUNDICION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio del Organo de Administración: Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 166, S 8, H Z 8151, I/A 19 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 166, S 8, H Z 8151, I/A 19 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 166, S 8, H Z 8151, I/A 19 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 166, S 8, H Z 8151, I/A 19 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3905 , F 166, S 8, H Z 8151, I/A 19 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-50