ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
Dirección social Calle Torre de Comares, 1
Código Postal 18007
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
CIF B18990267
Capital Social 1236000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 31/01/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente TORRELARA INVERSIONES SL
ORGANIGRAMA DE ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
VINCULACIONES DE ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INURE AUDIT SLP | Auditor de Cuentas Consolidado | 18/01/2024 | |
TISEZ GESTION SL | Consejero | 19/10/2022 | |
Benitez Ramirez Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 | |
De La Torre Hita Antonio Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 | |
Gamez Blanquez Tiscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 | |
Garcia Acosta Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 | |
INGENIERIA SIERRA Y TORRES SL | Consejero | 09/04/2021 | |
LICENTO INMOCIVIL SL | Consejero | 09/04/2021 | |
Navarro Lopez Diego Eusebio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 | |
Rodriguez Artacho Raul | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACONSER GRUPO EMPRESARIAL SL
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 18, S 8, H GR 41136, I/A 26 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-18
- C/ TORRE DE COMARES, 1bis 18007 (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 18, S 8, H GR 41136, I/A 25 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-18
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 18, S 8, H GR 41136, I/A 24 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 18, S 8, H GR 41136, I/A 24 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-18
- La entidad "Grant Thornton, SLP" se ha escindido parcialmente, creandose la entidad "INURE AUDIT SLP" a quien traspasa rama de actividad consistente en la auditoría. Por tanto el auditor de cuentas CONSOLIDADAS de "Aconser Grupo Empresarial, S.L." pasa de ser Grant Thornton, SLP a la entidad "INURE AUDIT SLP" con C.I.F. B-67.842.484
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 17, S 8, H GR 41136, I/A 23 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-18
- Se reduce el capital en 109.000,00e, mediante la amortización de 109 participaciones, las números 1 a 59; 190 a 210 y 601 a 629, todas ellas inclusives, que fueron adquiridas por la propia Sociedad, quedando la cifra del capital en la cantidad de 1.236.000,00E dividido en 1.236 participaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 17, S 8, H GR 41136, I/A 22 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-18
Capital Anterior: | 1.345.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 109.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.236.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 17, S 8, H GR 41136, I/A 22 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-18
- En el borme 66 de 2021 constaba erroneamente como fecha de cese de simon torres antiñolo y nombramiento de licento inmocivil sl 17/12/2021 siendo la fecha correcta 17/02/21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 64, S 8, H GR 41136, I/A 20 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 64, S 8, H GR 41136, I/A 21 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 64, S 8, H GR 41136, I/A 21 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-18