AGROFOR SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social AGROFOR SA
CIF A28533453
Capital Social 292632.8 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor GESAUDIT SA
VINCULACIONES DE AGROFOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROFOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cereijo Diaz Angel | Consejero | 01/07/2010 | 01/07/2019 |
Cereijo Diaz Manuel | Presidente | 01/07/2010 | 01/07/2019 |
Cereijo Diaz Manuel | Consejero | 01/07/2010 | 01/07/2019 |
Cereijo Diaz Manuel | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | 01/07/2019 |
Cereijo Vilares Javier Alfonso | Consejero | 18/06/2015 | 01/07/2019 |
Garcia Saez Isaac | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | 01/07/2019 |
GESAUDIT SA | Auditor | 24/01/2014 | 01/07/2019 |
Torres Bayo Pedro | Secretario No Consejero | 18/06/2015 | 01/07/2019 |
Torres Bayo Pedro | Liquidador | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
Torres Bayo Pedro | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | 01/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROFOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 34º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 25 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 23ª LA PUBLICACION DEL CESE DE TORRES BAYO PEDRO COMO CONSEJERO Y SECRETARIO DEL CONSEJO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 24 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28