BIKESTAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Carbon, 10
Código Postal 28791
Municipio Soto del Real
Provincia Madrid
Razón Social BIKESTAGE SL
CIF B84790963
Actividad Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
Fecha de Constitución 10/08/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fuente Sanchez Ricardo
VINCULACIONES DE BIKESTAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIKESTAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuente Sanchez Ricardo | Administrador Unico | 10/03/2014 | 29/09/2023 |
Fuente Sanchez Ricardo | Socio Unico | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
Fuente Sanchez Ricardo | Liquidador | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
Boada Bustos Fernando Angel | Administrador Solidario | 14/09/2010 | 10/03/2014 |
Fuente Sanchez Ricardo | Administrador Solidario | 14/09/2010 | 10/03/2014 |
Toledo Garcia David | Administrador Solidario | 14/09/2010 | 10/03/2014 |
Boada Bustos Fernando Angel | Administrador Mancomunado | 14/09/2010 | |
Toledo Garcia David | Administrador Mancomunado | 14/09/2010 |
ACTOS BORME DE BIKESTAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
- C/ CARBON 10 (SOTO DEL REAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 132, S 8, H M 421307, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
- C/ ORO 32 - NAVE 11. POLIGONO INDUSTRIAL SUR. (COLMENAR VIEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 131, S 8, H M 421307, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 131, S 8, H M 421307, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 131, S 8, H M 421307, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23486 , F 131, S 8, H M 421307, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28