CAIXA PENEDES CAPITAL II SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Nostra Senyora, 2
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Razón Social CAIXA PENEDES CAPITAL II SA
CIF A64174964
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CAIXA PENEDES CAPITAL II SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAIXA PENEDES CAPITAL II SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caellas Fernandez Joan | Apoderado | 21/12/2009 | 08/04/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2012 | 08/04/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/11/2011 | 08/04/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/12/2010 | 08/04/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/01/2010 | 08/04/2014 |
Fina Casanova Josep Jaume | Apoderado | 21/12/2009 | 08/04/2014 |
Mariscal Garcia Maria Victoria | Secretario No Consejero | 24/05/2012 | 08/04/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Consejero | 24/05/2012 | 08/04/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Apoderado | 13/06/2012 | 08/04/2014 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Liquidador | 08/04/2014 | 08/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAIXA PENEDES CAPITAL II SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 56, S 8, H B 329385, I/A 17 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 56, S 8, H B 329385, I/A 17 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 56, S 8, H B 329385, I/A 17 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
- AMORTIZACION TOTAL DE LA EMISION DE "PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 55, S 8, H B 329385, I/A 16 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 55, S 8, H B 329385, I/A 15 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 54, S 8, H B 329385, I/A 14 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:BANCO MARE NOSTRUM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 53, S 8, H B 329385, I/A 13 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 53, S 8, H B 329385, I/A 12 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 52, S 8, H B 329385, I/A 11 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 52, S 8, H B 329385, I/A 11 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08