COSIGU DE GUAREÑA SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonia Lopez Gonzalez, 17
Código Postal 06470
Municipio Guareña
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social COSIGU DE GUAREÑA SLL
CIF B06622054
Capital Social 76000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 30/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSIGU DE GUAREÑA SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSIGU DE GUAREÑA SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ivan San Miguel Corchuelo | Liquidador | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
Ivan San Miguel Corchuelo | Administrador Unico | 03/10/2018 | 02/09/2020 |
Fernandez Gutierrez Juan Francisco | Administrador Unico | 26/06/2012 | 03/10/2018 |
ACTOS BORME DE COSIGU DE GUAREÑA SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 118, S 8, H BA 24094, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 118, S 8, H BA 24094, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 118, S 8, H BA 24094, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 118, S 8, H BA 24094, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 114, S 8, H BA 24094, I/A 4 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 114, S 8, H BA 24094, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 114, S 8, H BA 24094, I/A 3 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 113, S 8, H BA 24094, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-06
Capital Anterior: | 56.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 76.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 113, S 8, H BA 24094, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 111, S 8, H BA 24094, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-06