CRIS&KES PHARMA2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ramon y Cajal, 42
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRIS&KES PHARMA2 SL
CIF B93009470
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CRIS&KES PHARMA2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRIS&KES PHARMA2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Sanchez Maria Cristina | Administrador Solidario | 09/10/2018 | 04/05/2023 |
Perez Sanchez Maria Cristina | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
Quesada Rodriguez Jose Manuel | Administrador Solidario | 09/10/2018 | 04/05/2023 |
Quesada Rodriguez Jose Manuel | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
Quesada Rodriguez Jose Manuel | Administrador Unico | 05/08/2009 | 09/10/2018 |
ACTOS BORME DE CRIS&KES PHARMA2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 9, S 8, H MA102338, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 7, S 8, H MA102338, I/A 1 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-29