ECO OPERADOR NEUTRO DE TELECOMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Olivert, 9
Código Postal 41300
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECO OPERADOR NEUTRO DE TELECOMUNICACIONES SL
CIF B90053265
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 06/02/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ABADEN GESTION SL
VINCULACIONES DE ECO OPERADOR NEUTRO DE TELECOMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECO OPERADOR NEUTRO DE TELECOMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABADEN GESTION SL | Liquidador Unico | 07/05/2024 | 07/05/2024 |
ABADEN GESTION SL | Socio Unico | 28/04/2014 | 07/05/2024 |
AFRAJUMA SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
ENERGIAS DICA SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
FILIUS GESTIONA SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
LOMAIS GESTION SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
MULIER PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
VICTORIA PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 | 07/05/2024 |
ABADIATO GESTION SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2013 | 04/03/2020 |
ABADIATO GESTION SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECO OPERADOR NEUTRO DE TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 103, S 8, H SE 97156, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 103, S 8, H SE 97156, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico. ABADEN GESTION SL, designa como su representante persona física a don Antonio Manuel López Magdaleno, con DNI 30.496.069-R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 103, S 8, H SE 97156, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 103, S 8, H SE 97156, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 103, S 8, H SE 97156, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
- Se ha cambiado al administrador mancomunado "MALOMA GESTION DE ACTIVOS, S.L" unipersonal por "VICTORIA PATRIMONIAL, S.L." unipersonal, como consecuencia de operaciones societarias de fusión.- Se ha cambiado al administrador mancomunado "TELLUS PATRIMONIAL, S.L" unipersonal por "AFRAJUMA, S.L." unipersonal, como consecuencia de operaciones societarias de fusión.- Se ha cambiado al administrador mancomunado "ARTELIE GESTIONA S.L." unipersonal por "FILIUS GESTIONA, S.L.", unipersonal, como consecuencia de operaciones societarias de fusión.- Se ha cambiado al administrador mancomunado "MARTIN GESTION DE ACTIVOS, S.L.", unipersonal por "MULIER PATRIMONIAL S.L" unipersonal, como consecuencia de operaciones societarias de fusión.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 107, S 8, H SE 97156, I/A 5 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 107, S 8, H SE 97156, I/A 5 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 107, S 8, H SE 97156, I/A 5 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
- MALOMA GESTION DE ACTIVOS, S.L.", designa representante persona física a don Mario López Magdaleno, "TELLUS PATRIMONIAL, S.L.", designa representante persona física a don Juan Luis López Magdaleno, "ABADIATO GESTION, S.L." designa representante persona física a don Isidro López Magdaleno "ARTELIE GESTIONA, S.L.", designa representante persona física a don Antonio Manuel López Magdaleno, "CALOMA GESTION, S.L.", designa representante persona física a don José Carlos López Magdaleno y "MARTIN GESTION DE ACTIVOS, S.L.", a doña Purificación López Magdaleno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 105, S 8, H SE 97156, I/A 5 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-41
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN CUANTO AL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693 , F 105, S 8, H SE 97156, I/A 5 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-41